Reports for Spimo AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Spimo AG
- Spimo AG is a Company limited by shares (AG) with its legal headquarters in Uster. Spimo AG belongs to the industry «Trading with various goods» and is currently active.
- The management of the company Spimo AG consists of 5 persons.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 19.04.2023.
- The company's UID is CHE-113.947.777.
Management (5)
newest board members
Thomas Hiltebrand,
Hans-Peter Hiltebrand,
Martin Kaufmann,
Martin Siegenthaler,
Mauro Triozzi
newest authorized signatories
Thomas Hiltebrand,
Hans-Peter Hiltebrand,
Martin Kaufmann,
Martin Siegenthaler,
Mauro Triozzi
Commercial register information
Entry in the commercial register
26.11.2007
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Uster
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.031.699-0
UID/VAT
CHE-113.947.777
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt: die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Kinderbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Dietrich Verwaltungs AG | Dübendorf | 30.11.2007 | 30.05.2010 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Spimo AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005726974, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spimo AG, in Uster, CHE-113.947.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861143).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltebrand, Thomas, von Bülach, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004861143, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spimo AG, in Uster, CHE-113.947.777, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2010, S.28, Publ. 5652682).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg Steiner, Margareta, von Birrwil, in Wetzikon ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, René, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Frank, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kramer, Ursula, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiltebrand, Hans, von Bülach, in Herzogenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Martin, von Etziken, in Halten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegenthaler, Martin, von Trub, in Thörigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Triozzi, Mauro, italienischer Staatsangehöriger, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5652682, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spimo AG, in Uster, CH-020.3.031.699-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2007, S. 22, Publ. 4225808).
Statutenänderung:
05.05.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel mit Waren aller Art, insbesondere im Kinderbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.05.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dietrich Verwaltungs AG, in Dübendorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, René, von Buch am Irchel, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Frank, von Wetzikon ZH, in Wetzikon ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.