Reports for Soltis Küchen AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Soltis Küchen AG
- Soltis Küchen AG with its legal headquarters in Lyss is a Company limited by shares (AG) from the sector «Other building work (incl. Interior finishing)». Soltis Küchen AG is active.
- The company was founded on 15.02.2018.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 27.07.2023.
- The company's UID is CHE-370.246.074.
- AXA Hauptagentur Reto Hirsbrunner, Dware Design & Software GmbH, h-plan architektur immobilien ag have the same address as Soltis Küchen AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.02.2018
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Lyss
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.073.180-1
UID/VAT
CHE-370.246.074
Sector
Other building work (incl. Interior finishing)
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und den Verkauf von Markenküchen sowie den Betrieb von Küchenausstellungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Soltis Küchen AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005805089, Commercial Registry Office Berne, (36)
Soltis Küchen AG, in Lyss, CHE-370.246.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grüneisen, Rolf, von Diemtigen, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grüneisen-Kämpfer, Irene, von Diemtigen und Walterswil (BE), in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soltermann, Urs, von Vechigen, in Schüpfen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura];
Geiser, Stefan, von Roggwil (BE), in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4065803, Commercial Registry Office Berne, (36)
Soltis Küchen AG, in Lyss, CHE-370.246.074, Hauptstrasse 13, 3250 Lyss, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und den Verkauf von Markenküchen sowie den Betrieb von Küchenausstellungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.
Aktien:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Grüneisen, Rolf, von Diemtigen, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grüneisen-Kämpfer, Irene, von Diemtigen und Walterswil (BE), in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Soltermann, Urs, von Vechigen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelprokura.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.