Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Solaris Partner GmbH
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
28.05.2003
Deletion from the commercial register
17.03.2022
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Münchwilen (TG)
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-020.4.026.986-7
UID/VAT
CHE-110.126.672
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Vertrieb, Planung, Bau und Realisierung von widererneuerbaren Energieanlagen. Kauf, Verkauf und Handel mit Immobilien, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften sowie Erbringen von Dienstleistungen auf den Gebieten der Generalunternehmung, Bautreuhand und Architektur, jeweils im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Lizenzen erwerben und gewähren, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- crearc GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Solaris Partner GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005429502, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Solaris Partner GmbH, in Münchwilen (TG), CHE-110.126.672, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624666). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BKP Immo AG, in Münchwilen (TG) (CHE-321.445.183), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: HR02-1004624666, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Solaris Partner GmbH, in Münchwilen (TG), CHE-110.126.672, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, S.0, Publ. 6394018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrler, Franz, von Künten, in Lachen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wick, Bruno, von Zuzwil (SG) und Wil (SG), in Münchwilen TG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Zuzwil (SG) und Wuppenau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Haltiner, Konrad, von Altstätten, in Münchwilen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6394018, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
crearc GmbH, bisher in Hinwil, CH-020.4.026.986-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2011, S. 0, Publ. 6169572).
Gründungsstatuten:
09.05.2003.
Statutenänderung:
20.10.2011.
Firma neu:
Solaris Partner GmbH.
Sitz neu:
Münchwilen TG.
Domizil neu:
Weinfelderstrasse 6, 9542 Münchwilen TG.
Zweck neu:
Vertrieb, Planung, Bau und Realisierung von widererneuerbaren Energieanlagen. Kauf, Verkauf und Handel mit Immobilien, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften sowie Erbringen von Dienstleistungen auf den Gebieten der Generalunternehmung, Bautreuhand und Architektur, jeweils im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Betriebsstätten im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Lizenzen erwerben und gewähren, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wick, Bruno, von Zuzwil SG und Wuppenau, in Münchwilen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Ehrler, Franz, von Künten, in Lachen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].