Address
c/o Christine Wüthrich
Rière le Moulin 15
2607 Cortébert
Reports for Société coopérative de fromagerie de Cortébert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Société coopérative de fromagerie de Cortébert
- Société coopérative de fromagerie de Cortébert with its legal headquarters in Cortébert is active. Société coopérative de fromagerie de Cortébert operates in the sector «Production of comestibles».
- The organization was founded on 12.07.1949.
- The commercial register entry of the organization was last modified on 18.03.2024. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The Enterprise Identification Number of the organization Société coopérative de fromagerie de Cortébert is the following: CHE-102.178.141.
Management (5)
newest members of the administration
Michel Bühler,
Swen Fuhrer,
Pierre Henry Lerch,
André Wüthrich,
Christine Wüthrich
newest authorized signatories
Michel Bühler,
Swen Fuhrer,
André Wüthrich,
Christine Wüthrich
Commercial register information
Entry in the commercial register
12.07.1949
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Cortébert
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-073.5.003.624-2
UID/VAT
CHE-102.178.141
Sector
Production of comestibles
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La société a pour but le soutien des producteurs affiliés par: a) une mise en valeur aussi rationnelle et avantageuse du lait que possible, sa commercialisation, ainsi que la prise de mesures au niveau technique et des infrastructures propres à favoriser les intérêts coopératifs, ou la participation à des sociétés poursuivant le même but; b) la promotion de l'économie laitière et le soutien à toutes les mesures propres à garantir la qualité du lait et des produits laitiers, ainsi que la participation aux démarches et mesures d'organisations apparentées, pour autant qu'elles soient orientées dans l'intérêt général de l'économie laitière; c) elle peut aussi acquérir des biens immobiliers ou les vendres; d) elle encourage les membres dans l'acquisition de connaissances professionnelles.
Other company names
Past and translated company names
- Société de fromagerie de Cortébert
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Société coopérative de fromagerie de Cortébert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005987651, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rectification de l'inscription au registre journalier no 1'926 du 02.02.2018, publiée dans la FOSC no 26 du 07.02.2018, p. 4'040'877. Société coopérative de fromagerie de Cortébert, à Cortébert, CHE-102.178.141, société coopérative (No. FOSC 51 du 13.03.2024, Publ. 1005984208).
Nouvelle adresse:
c/o Christine Wüthrich, Rière le Moulin 15, 2607 Cortébert.
Publication number: HR02-1005984208, Commercial Registry Office Berne, (36)
Société coopérative de fromagerie de Cortébert, à Cortébert, CHE-102.178.141, société coopérative (No. FOSC 26 du 07.02.2018, Publ. 4040877).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmid, Emanuel, de Bern et Sumvitg, à Montagne-de-Courtelary (Cortébert), membre et cassier de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Boegli, Bernard, de Ochlenberg, à Cortébert, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier.
Inscription ou modification de personne(s):
Wüthrich, André, de Eggiwil, à Cortébert, membre et caissier de l'administration, avec signature collective à deux avec le président de l'administration ou le vice-président de l'administration;
Fuhrer, Swen, de Langnau im Emmental, à Montagne-de-Courtelary (Cortébert), président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire de l'administration ou le caissier de l'administration [précédemment: président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire ou le caissier];
Bühler, Michel, de Aeschi bei Spiez, à Cortébert, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux avec le secrétaire de l'administration ou le caissier de l'administration [précédemment: membre de l'administration, sans droit de signature];
Wüthrich, Christine, de Eggiwil, à Cortébert, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président de l'administration ou le vice-président de l'administration [précédemment: membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
Lerch, Pierre Henry, de Sumiswald, à Courtelary, membre de l'administration, sans droit de signature.
Publication number: 4040877, Commercial Registry Office Berne, (36)
Société coopérative de fromagerie de Cortébert, à Cortébert, CHE-102.178.141, société coopérative (No. FOSC 22 du 01.02.2017, Publ. 3319709).
Nouvelle adresse:
c/o Christine Wühtrich, Rière le Moulin 15, 2607 Cortébert.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wüthrich, Thomas, de Eggiwil, à Cortébert, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Gisiger, Rémy, de Messen, à Cortébert, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Schmid, Emanuel, de Bern et Sumvitg, à Montagne-de-Courtelary (Cortébert), membre et cassier de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: membre de l'administration, sans droit de signature];
Wüthrich, Christine, de Eggiwil, à Cortébert, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Bühler, Michel, de Aeschi bei Spiez, à Cortébert, membre de l'administration, sans droit de signature.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.