Reports for Société coopérative Cinéma de Moutier
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Société coopérative Cinéma de Moutier
- Société coopérative Cinéma de Moutier from Moutier operates in the sector «Operation of cinemas» and is active.
- The management of the organization Société coopérative Cinéma de Moutier consists of 4 persons. The foundation of the organization took place on 21.12.1990.
- The organization has last changed their commercial register entry on 15.06.2018, under «Notifications» you will find all changes.
- The organization's UID is CHE-102.539.486.
- The address is identical with 12 other active companies. These include: CHEETA-CLIMBING Sàrl, Eco Solaris Laamoum, Flathold Holding SA.
Management (4)
newest members of the administration
Brigitte Danielle Roth,
Béatrice Elisabeth Eschmann,
Claire Lise Aline Coste,
Christophe Conrad Winistörfer
newest authorized signatories
Brigitte Danielle Roth,
Béatrice Elisabeth Eschmann,
Claire Lise Aline Coste,
Christophe Conrad Winistörfer
Commercial register information
Entry in the commercial register
21.12.1990
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Moutier
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-073.5.003.510-1
UID/VAT
CHE-102.539.486
Sector
Operation of cinemas
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Exploitation d'une salle de cinéma à Moutier. Cette société peut également encourager, soutenir et organiser d'autres activités et manifestations culturelles sur le territoire de la commune de Moutier.
Other company names
Past and translated company names
- Cinéma de Moutier société coopérative
- Cinéma de Moutier
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Société coopérative Cinéma de Moutier
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4292665, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cinéma de Moutier société coopérative, à Moutier, CHE-102.539.486, société coopérative (No. FOSC 197 du 11.10.2010, Publ. 5846458).
Modification des statuts:
20.03.2018.
Nouvelle raison sociale:
Société coopérative Cinéma de Moutier.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
[La mention relative à la responsabilité est radiée d'office conformément à l'art. 87 al. 1, let. j, ORC.] [biffé: Responsabilité: Les associés sont exonérés de toute responsabilité quant aux engagements pris par la société, lesquels sont uniquement garantis par la fortune sociale.].
Nouvelles obligations:
Obligation de fournir des prestations: selon statuts. [précédemment: Obligations: Chaque associé est tenu de souscrire une part sociale nominative de CHF 100.--.].
Nouvelles communications:
Communications aux associés: par courrier postal ou électronique. Selon déclaration du 20.03.2018, il est renoncé à un contrôle restreint. [L'observation relative au mode de signature n'étant plus soumise à publication est radiée.] [biffé: Signature collective à deux du président ou du vice-président avec un autre membre du conseil d'administration.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Scaiola, Daniel, de Moutier, à Moutier, vice-président, avec signature collective à deux;
Thomet, Marlyse, de Wohlen bei Bern, à Moutier, secrétaire, avec signature collective à deux;
Charmillot, Dominique, de Vicques, à Moutier, membre, avec signature collective à deux;
Degoumois, Christine, de Tramelan et Courtételle, à Moutier, membre, avec signature collective à deux;
Denime, Philippe, ressortissant français, à Roches BE, membre, avec signature collective à deux;
Lusa, Dany, de Alle, à Moutier, membre, avec signature collective à deux;
Zahno, Bertrand, de Tafers et Düdingen, à Moutier, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Winistörfer, Christophe Conrad, de Oensingen, à Moutier, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Winistoerfer, Christophe, à Chevenez (Haute-Ajoie), président, avec signature collective à deux];
Roth, Brigitte Danielle, de Welschenrohr, à Moutier, vice-président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: Roth, Brigitte, membre, avec signature collective à deux];
Eschmann, Béatrice Elisabeth, de Vellerat, à Moutier, membre et secrétaire de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Coste, Claire Lise Aline, de Boudry, à Moutier, membre de l'administration, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Publication number: 5846458, Commercial Registry Office Berne, (36)
Cinéma de Moutier, à Moutier, CH-073.5.003.510-1, société coopérative (No. FOSC 228 du 23.11.1999, p. 7934).
Nouvelle raison sociale:
Cinéma de Moutier société coopérative [Raison de commerce complétée d'office selon l'art. 176 ORC].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Cinéma de Moutier, à M o u t i e r, exploitation d'une salle de cinéma à Moutier, société coopérative (FOSC du 18.06.1996, no 116, p. 3605).
Inscription ou modification de personne:
Winistoerfer, Christophe, de Oensingen. à Chevenez, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Moutier].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.