Reports for Schweizer Mogelsberg AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Schweizer Mogelsberg AG
- Schweizer Mogelsberg AG is active in the industry «Trading in food products» and is currently active. The legal headquarters are in Mogelsberg.
- The company was founded on 14.06.2018 and has 3 persons in its management.
- The company has last modified its commercial register entry on 27.09.2022. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company is registered in the commercial register SG under the UID CHE-231.939.581.
Management (3)
newest board members
Richard Schweizer Jun.,
Claudia Schweizer,
Richard Schweizer Sen.
newest authorized signatories
Richard Schweizer Jun.,
Claudia Schweizer,
Richard Schweizer Sen.
Commercial register information
Entry in the commercial register
14.06.2018
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Neckertal
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-320.3.084.579-8
UID/VAT
CHE-231.939.581
Sector
Trading in food products
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Schweizer Mogelsberg AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005570040, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schweizer Mogelsberg AG, in Neckertal, CHE-231.939.581, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, S.0, Publ. 4299519).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Heidi, von Mosnang, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Richard jun., von Mosnang, in Mogelsberg (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Claudia, von Gossau (SG), in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Richard sen., von Mosnang, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schweizer, Richard, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4299519, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schweizer Mogelsberg AG, in Neckertal, CHE-231.939.581, Dorfstrasse 15, 9122 Mogelsberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der R. Schweizer, Rest. Löwen, Getränkehandel (CHE-103.255.838), in Neckertal, nämlich den Geschäftsbereich Getränkehandel, gemäss Vertrag vom 23.04.2018 und Übernahmebilanz per 01.01.2018, wonach die übernommenen Aktiven CHF 406'506.90 und die übernommenen Passiven CHF 159'007.18 betragen, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 47'499.72 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 08.06.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Richard, von Mosnang, in Mogelsberg (Neckertal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Heidi, von Mosnang, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.