Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Samuel Leuenberger Holz AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
03.10.1988
Deletion from the commercial register
12.10.2020
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Winterthur
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.915.854-0
UID/VAT
CHE-106.354.431
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Holzprodukten und Halbfabrikaten aus Holz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Findea AG | Winterthur | 16.04.2015 | 20.12.2018 | |
BKK Audit AG | Winterthur | <2004 | 15.04.2015 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Samuel Leuenberger Holz AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004997376, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Samuel Leuenberger Holz AG, in Winterthur, CHE-106.354.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527326).
Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Timberline GmbH, neu:
Timberline AG, in Aadorf (CHE-310.729.541), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser, Bruno, von Sarnen, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dreier, Sandro, von Trub, in Aadorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004527326, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Samuel Leuenberger Holz AG, in Winterthur, CHE-106.354.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2018, Publ. 4055051).
Statutenänderung:
12.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Holzprodukten und Halbfabrikaten aus Holz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findea AG (CHE-109.289.818), in Winterthur, Revisionsstelle.
Publication number: 4055051, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Samuel Leuenberger Holz AG, in Winterthur, CHE-106.354.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100267).
Domizil neu:
In der Euelwies 33, 8408 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Samuel, von Winterthur und Lützelflüh, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gurtner, Jonas, von Schwarzenburg, in Winterthur, mit Einzelunterschrift;
Leuenberger-Oesch, Verena, von Winterthur und Lützelflüh, in Winterthur, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiser, Bruno, von Sarnen, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Besmer, Markus, von Oberägeri, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Dreier, Sandro, von Trub, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.