Reports for Sailbox AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Sailbox AG
- Sailbox AG in Zürich is a Company limited by shares (AG) from the sector «Rental of consumer durables». Sailbox AG is active.
- The company was founded on 15.02.2008 and has 5 persons in its management.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 24.06.2022.
- The company Sailbox AG is registered under the UID CHE-114.087.516.
- Companies with an identical address: crossmotion ag, FLUID MINDS GmbH, Genauso Grafik, Anna Meyer.
Management (5)
newest board members
newest authorized signatories
Theodor Naef,
Livia Nathalie Naef,
Guy Lorétan,
Thomas Peter Keist,
Olivier Peter Walter Lüthold
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.02.2008
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.032.063-4
UID/VAT
CHE-114.087.516
Sector
Rental of consumer durables
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die gemeinnützige Gesellschaft bezweckt die gemeinsame Nutzung von Segelyachten in der Schweiz und im Ausland (Boat-Sharing). Die Gesellschaft teilt Segelyachten mit Privatpersonen, Vereinen und Gesellschaften und erbringt Dienstleistungen im Bereich des Segelsportes. Die Gesellschaft kann dazu Yachten und Material entwickeln, kaufen, leasen, mieten, verkaufen, teilen soweit es die Erfüllung des Zwecks erfordert. Sie kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder geeignet sind, diesen zu fördern. Die Erfüllung des Gesellschaftszwecks erfolgt wenn möglich in Zusammenarbeit und Partnern, namentlich Swiss Sailing und seinen angeschlossenen Clubs und Vereinen, SailCom, der Match-Race AG und anderen Event-Organisatoren, Mobility Car-Sharing, dem Bundesamt für Sport, Jugend+Sport, Segelschulen, Ausrüstern, Sponsoren sowie weiteren nationalen oder internationalen Partnern. Die Gesellschaft kann Organisationen beitreten. Die Gesellschaft strebt keine wirtschaftlichen Vorteile für ihre Aktionäre an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Zürich | 21.09.2020 |
Other company names
Past and translated company names
- Sailbox Ltd
- Sailbox SA
- Sail-Box AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Sailbox AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005503551, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sailbox AG, in Zürich, CHE-114.087.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Demander Weber, Alexa, von Gland, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuchter, Florian, von Rafz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, Theodor genannt Theo, von Kilchberg (ZH), in Egnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Lüthold, Olivier, von Alpnach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Rolf, von Rekingen (AG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005309036, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sailbox AG, in Zürich, CHE-114.087.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zengaffinen, David, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004982090, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sailbox AG, in Zürich, CHE-114.087.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037517). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 01.02.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zengaffinen, Rolf, von Steg-Hohtenn, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthold, Olivier, von Alpnach, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staub, Roger, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Demander Weber, Alexa, von Gland, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uitikon];
Naef, Livia, von Kilchberg (ZH), in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schuchter, Florian, von Rafz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.