Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Head office
Other branches (2)
Reports for Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
30.12.1983
Deletion from the commercial register
26.05.2011
Legal form
Branch with head office in Switzerland
Legal headquarters of the company
Muttenz
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-280.9.916.375-0
UID/VAT
CHE-332.092.806
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Ausführung von Ingenieurarbeiten, insbesondere solcher auf dem Gebiete des Verkehrs, und von allen damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten einschliesslich Generalunternehmeraufgaben. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und alle Transaktionen des Immobilienverkehrs vornehmen.
Other company names
Past and translated company names
- Keller Rudolf & Partner Verkehrsingenieure AG
- Keller Rudolf AG Verkehrsingenieure
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6180782, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, in Muttenz, CH-280.9.916.375-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 156 vom 13.08.2010, S. 5, Publ. 5770376).
mit Hauptsitz in:
Basel (HR BS). Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 5770376, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, in Muttenz, CH-280.9.916.375-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2005, S. 4, Publ. 2974324).
mit Hauptsitz in:
Basel (HR BS).
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
[Gestrichenes Eintragungsdatum des Hauptsitzes aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.] [gestrichen: Eingetragen im HRG: 07.10.1983].
Zweck Hauptsitz:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöcklin, Markus, von Ettingen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärlocher, Daniel, von Thal, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Herren, Peter, von Lurtigen, in Langenbruck, mit Kollektivprokura zu zweien;
Salathe, Erich, von Seltisberg, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kaul, Hermann, von Zürich, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stebler, Jürg Hans, von Nunningen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2974324, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, in Muttenz, CH-280.9.916.375-0, Ausführung von Ingenieurarbeiten, insbesondere solcher auf dem Gebiete des Verkehrs, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2005, S. 5, Publ. 2719682).
mit Hauptsitz in:
Basel (HR BS).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Rudolf, von Birwinken, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stebler, Paul, von Nunningen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salathe, Erich, von Seltisberg, in Seltisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaul, Hermann, von Zürich, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stebler, Jürg Hans, von Nunningen, in Pfeffingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.