Reports for Rouiller + Hirt AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Rouiller + Hirt AG
- Rouiller + Hirt AG is currently active and the industry «Locksmithery, smithy and workshops». The legal headquarters are in Neuenegg.
- The management of the company Rouiller + Hirt AG consists of 3 persons.
- The company has last modified its commercial register entry on 10.03.2017. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company is registered in the commercial register of the Canton of BE under the UID CHE-101.298.110.
Commercial register information
Entry in the commercial register
16.01.1987
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Neuenegg
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-035.2.005.711-5
UID/VAT
CHE-101.298.110
Sector
Locksmithery, smithy and workshops
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer mechanischen Werkstätte. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu erreichen oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
H. U. Gerber Treuhand AG | Mühleberg | 30.05.2007 | 13.12.2012 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Rouiller + Hirt AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3395895, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rouiller + Hirt AG, in Neuenegg, CHE-101.298.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976142).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Werner, von Worb, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichenberger, Andres, von Frauenkappelen, in Laupen BE (Laupen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rouiller, Nicolas, von Vuisternens-devant-Romont, in Thörishaus (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6976142, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rouiller + Hirt AG, in Neuenegg, CH-035.2.005.711-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 4, Publ. 3952692).
Statutenänderung:
04.12.2012. Gemäss Erklärung vom 04.12.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
H. U. Gerber Treuhand AG, in Mühleberg, Revisionsstelle.
Publication number: 3952692, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rouiller & Hirt, in Neuenegg, CH-035.2.005.711-5, Mechanische Werkstätte, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2001, S. 9635).
Statuten neu:
16.05.2007.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 16.5.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 950'923.15 und Fremdkapital von CHF 750'923.15 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Rouiller + Hirt AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer mechanischen Werkstätte. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu erreichen oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: erfolgen durch gewöhnlichen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rouiller, Claude, von Vuisternens-devant-Romont, in Thörishaus (Köniz), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Sommentier, in Thörishaus, Gesellschafter];
Hirt, Werner, von Worb, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Worb, Gesellschafter];
H. U. Gerber Treuhand AG, in Mühleberg, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.