Reports for Rollstar AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Rollstar AG
- Rollstar AG from Egliswil operates in the sector «Manufacturing of other machinery and parts thereof» and is active.
- The company was founded on 12.10.1966.
- The company has last modified its commercial register entry on 28.06.2024. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- Rollstar AG is registered in the Canton of AG under the UID CHE-101.034.634.
- The IPI database currently contains 3 trademarks or applications for the company Rollstar AG.
- The address is identical with 2 other active companies. These include: Luana Holding AG, Luana Immo AG.
Management (9)
newest board members
Lukas Michael Ziegler,
Michael Baader,
Marianne Wildi,
Stefan Sutter,
Peter Dössegger
newest authorized signatories
Lukas Michael Ziegler,
Michael Baader,
Marianne Wildi,
Stefan Sutter,
Stefano Gaiser
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
12.10.1966
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Egliswil
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.3.922.054-0
UID/VAT
CHE-101.034.634
CHE-383.367.876 VAT
Sector
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt als wirtschaftlich selbständiges Unternehmen die Herstellung von und den Handel mit hydraulischen Aggregaten, Getrieben und anderen Maschinen. Sie kann auch Geschäfte tätigen, die mit dem Geschäftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehend oder diesen zu fördern geeignet sind und ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen oder übernehmen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern oder belasten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 09.06.2020 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Hersberger Revisionsgesellschaft AG | Seltisberg | 08.11.1993 | 08.06.2020 |
Other company names
Past and translated company names
- Rollstar Ltd
- Rollstar SA
Ownership structure
Holdings
Trademarks
Trademark | Registration date | Status | Number |
---|---|---|---|
18.06.2003 | active | 01928/2003 | |
ROLLSTAR | 18.06.2003 | active | 01927/2003 |
Newest SOGC notifications: Rollstar AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006070337, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rollstar AG, in Egliswil, CHE-101.034.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2024, Publ. 1006040496).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Rollstar Services AG, in Egliswil (CHE-485.503.180), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 899'137.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 361'580.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Publication number: HR02-1006040496, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rollstar AG, in Egliswil, CHE-101.034.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2022, Publ. 1005593181).
Statutenänderung:
03.05.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt als wirtschaftlich selbständiges Unternehmen die Herstellung von und den Handel mit hydraulischen Aggregaten, Getrieben und anderen Maschinen. Sie kann auch Geschäfte tätigen, die mit dem Geschäftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehend oder diesen zu fördern geeignet sind und ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, solche gründen oder übernehmen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern oder belasten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziegler, Ulrich, von Liestal und Waldkirch, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baader, Michael, von Gelterkinden, in Gelterkinden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziegler, Lukas, von Liestal und Waldkirch, in Seengen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sutter, Stefan, von Muttenz, in Frenkendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildi, Marianne, von Schafisheim, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005593181, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Rollstar AG, in Egliswil, CHE-101.034.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549684).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gaiser, Stefano, von Egerkingen, in Leimbach (AG), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.