Reports for Reusser Baugeschäft AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Reusser Baugeschäft AG
- Reusser Baugeschäft AG in Homberg b. Thun is a Company limited by shares (AG) from the sector «General structural engineering». Reusser Baugeschäft AG is active.
- The management consists of 2 persons. The company was founded on 04.11.1996.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 11.03.2009.
- The company's UID is CHE-107.223.990.
Commercial register information
Entry in the commercial register
04.11.1996
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Homberg
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.3.007.243-2
UID/VAT
CHE-107.223.990
Sector
General structural engineering
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Baugeschäftes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 18.06.2004 | 10.03.2009 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Reusser Baugeschäft AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4919840, Commercial Registry Office Berne, (36)
Reusser Baugeschäft AG, in Homberg, CH-092.3.007.243-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2004, S. 3, Publ. 2316228).
Statutenänderung:
30.10.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Baugeschäftes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage/Sachübernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 16.10.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 246'774.10 und Passiven von CHF 76'608.35 der erloschenen, im Handelsregister nicht eingetragen gewesenen Einzelfirma 'Baugeschäft Ueli Reusser', in Homberg, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1995 zum Preis von CHF170'165.75 wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 70'165.75 dem Sacheinleger als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unico Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Publication number: 2316228, Commercial Registry Office Berne, (36)
Reusser Baugeschäft AG, in Homberg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.1966, S. 6943).
Domizil neu:
Dorfstrasse 36, 3622 Homberg [behördliche Umadressierung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reusser, Ueli, von Heiligenschwendi, in Homberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reusser, Daniel, von Heiligenschwendi, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franz Wyss, von Alchenstorf und Burgdorf, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser, Hans Ulrich, von Heiligenschwendi, in Homberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reusser-Grossmann, Katharina, von Heiligenschwendi und Oberried am Brienzersee, in Homberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unico Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Reusser Baugeschäft AG, in Homberg, Dreiligasse 32, 3622 Homberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statuten:
16.10.1996.
Zweck:
Betrieb eines Baugeschäftes. Kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Sacheinlage und -übernahme:
Aktiven von Fr.246774.10 und Passiven von Fr.76608.35 der erloschenen, im Handelsregister nicht eingetragen gewesenen Einzelfirma "Baugeschäft Ueli Reusser", in Homberg, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1995 zum Preis von Fr.170165.75, wofür 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.70165.75 dem Sacheinleger als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe oder Übergabe gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Ueli Reusser, von Heiligenschwendi, in Homberg, Verwaltungsratspräsident, Daniel Reusser, von Heiligenschwendi, in Steffisburg, Verwaltungsratsmitglied, und Hans Ulrich Reusser, von Heiligenschwendi, in Homberg, Verwaltungsratsmitglied, alle drei mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franz Wyss, von Alchenstorf und Burgdorf, in Burgdorf, Revisor.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.