Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Head office
Other branches (5)
Reports for RBS Coutts Bank AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
03.10.2002
Deletion from the commercial register
18.05.2009
Legal form
Branch with head office in Switzerland
Legal headquarters of the company
Solothurn
Commercial Registry Office
SO
Commercial register number
CH-241.9.002.591-7
UID/VAT
CHE-487.502.688
Sector
Operation of banks and credit institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Hauptsitz neu: Betrieb von Bankgeschäften aller Art für eigene und fremde Rechnung im In- und Ausland, hauptsächlich jedoch auf dem Finanzplatz Schweiz. Ist befugt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Vertretungen in irgendwelcher Form und Tochtergesellschaften zu errichten, sich an anderen in- und ausländischen Gesellschaften zu beteiligen sowie im In- und Ausland Grundstücke zu erwerben, zu halten, zu bewirtschaften, zu belasten oder zu veräussern. Zum Geschäftskreis der Gesellschaft gehört insbesondere: Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Testamentsvollstreckung; Durchführung von Treuhand- und Trustgeschäften; Verwahrung und Verwaltung von Effekten und anderen Vermögensgegenständen sowie Vermietung von Schrankfächern; An- und Verkauf von Effekten und Edelmetallen für eigene und fremde Rechnung; Mitwirkung bei der Errichtung und Verwaltung von Anlagefonds insbesondere als Depotbank; Abwicklung von Devisengeschäften; Rechts- und Steuerberatung; Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen, einschliesslich Spargeldern; Abgabe von Bürgschaften und Garantien; Gewährung von Krediten aller Art mit und ohne Deckung, aber hauptsächlich Lombardkredite; Übernahme und Vermittlung von Emissionen in allen Formen von Effekten.
Other company names
Past and translated company names
- RBS Coutts Bank Ltd
- RBS Coutts Bank SA
- Coutts Bank von Ernst AG
- Bank von Ernst & Cie AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: RBS Coutts Bank AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5023712, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
RBS Coutts Bank AG, in Solothurn, CH-241.9.002.591-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S. 19, Publ. 4875962).
mit Hauptsitz in:
Zürich. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 4875962, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
RBS Coutts Bank AG, in Solothurn, CH-241.9.002.591-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 11, Publ. 4617806).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Sascha Yvan, von Zürich, in Safnern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4617806, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
RBS Coutts Bank AG, in Solothurn, CH-241.9.002.591-7, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2008, S. 11, Publ. 4368224).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-020.3.911.383-6.
Angaben zur Zweigniederlassung:
[Personalmutation gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. e HRegV, da nachgenannte Personen am Hauptsitz eingetragen sind.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Schulthess, Dr. Dieter, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rochat, Dominique, von Genf, in Conches (Chêne-Bougeries), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Ulrich, von Tüscherz-Alfermée, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.