Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Qualicon Personalzertifizierung AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
24.05.1991
Deletion from the commercial register
21.12.2011
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Kirchberg (BE)
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-053.3.000.854-6
UID/VAT
CHE-102.599.040
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Tätigkeit in der Zertifizierung von Personal, insbesondere von Qualitätssicherungs-Fachleuten, -Leitern bzw. Qualitätsmanagern und Auditoren. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Other company names
Past and translated company names
- Qualicon Personalzertifizierung AG
- Qualicon Technik AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Qualicon Personalzertifizierung AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6469076, Commercial Registry Office Berne, (36)
Qualicon Personalzertifizierung AG in Liquidation, in Kirchberg BE, CH-053.3.000.854-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2009, S. 4, Publ. 5125022). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: 5125022, Commercial Registry Office Berne, (36)
Qualicon Personalzertifizierung AG, in Kirchberg BE, CH-053.3.000.854-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.1998, S. 6453).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Firma neu:
Qualicon Personalzertifizierung AG in Liquidation.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 06.05.1991 wurde in den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Sacheinlage: gemäss Sacheinlagevertrag vom 06.05.1991 übernimmt die Gesellschaft von der 'Qualicon AG', in Kirchberg BE, gewisse Aktiven (Debitoren, Rohmaterial, Halbfabrikate, angefangene Arbeiten, Mobilien, Einrichtungen, Apparate, Werkzeuge und Fahrzeuge) zum Preis von CHF 285'281.80, wofür 200 Namenaktien zu CHF 500 ausgegeben und dem Sacheinleger eine Forderung von CHF 185'281.80 in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben wird.].Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. [gestrichen: Vinkulierung: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.06.2009 aufgelöst. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Mirco, von Signau, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Peter, in Ostermundigen, Revisionsstelle;
Muster, Christian, von Lützelflüh, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wornhard, Max, von Untereggen, in Gümligen (Gemeinde Muri bei Bern), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Andreas, von Lützelflüh, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi, Peter, von Interlaken, in Schliern bei Köniz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Qualicon Personalzertifizierung AG, in Kirchberg BE, Tätigkeit in der Zertifizierung von Personal, insbesondere von Qualitätssicherungs-Fachleuten, -Leitern usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.35 vom 20.02. 1998, S.1272).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muster, Christian, von Lützelflüh, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Wornhard, Max, von Untereggen, in Gümligen, Gemeinde Muri bei Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Wörnhard, Max, in Gümligen, Gemeinde Muri b.Bern, Geschäftsführer];
Muster, Andreas, von Lützelflüh, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.