Address
Luchernstrasse 35, Chalet Adlerhorst
3920 Zermatt
Reports for Puro Chalets & Villas GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Puro Chalets & Villas GmbH
- Puro Chalets & Villas GmbH has its legal headquarters in Zermatt, is active and operates in the sector «Management of real estate portfolio properties».
- The management consists of one person. The company was founded on 01.07.2021.
- The company has last changed their commercial register entry on 09.03.2023, under «Notifications» you will find all changes.
- The reported UID is CHE-169.051.255.
Commercial register information
Entry in the commercial register
01.07.2021
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Zermatt
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-600.4.018.548-6
UID/VAT
CHE-169.051.255
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, die Verwaltung und die Vermietung von Ferienchalets und Ferienwohnungen im In- und Ausland sowie den Betrieb eines Chaletservices mit allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Sport- und Skizubehör sowie die Vermittlung von Skipässen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Puro Chalets & Villas GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005697093, Commercial Registry Office Valais, (600)
Puro Chalets & Villas GmbH, in Zermatt, CHE-169.051.255, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005241652).
Domizil neu:
Luchernstrasse 35, 3920 Zermatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dementev, Slava Michael, ungarischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pavan, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR01-1005241652, Commercial Registry Office Valais, (600)
Puro Chalets & Villas GmbH, in Zermatt, CHE-169.051.255, Schälpmattgasse 46, Chalet Adlerhorst, 3920 Zermatt, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.06.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung, die Verwaltung und die Vermietung von Ferienchalets und Ferienwohnungen im In- und Ausland sowie den Betrieb eines Chaletservices mit allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Sport- und Skizubehör sowie die Vermittlung von Skipässen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, verwalten und veräussern, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 21.06.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Pavan, Fabrizio, italienischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dementev, Slava Michael, ungarischer Staatsangehöriger, in Zermatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.