Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o WMF Schweiz AG
Bernstrasse 90
8953 Dietikon
Reports for Personalfürsorgestiftung der WMF Schweiz AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
28.11.1959
Deletion from the commercial register
28.06.2018
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Dietikon
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.7.905.178-8
UID/VAT
CHE-109.740.368
Sector
Operation of an pension fund
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Stiftung bezweckt die Fürsorge und Unterstützung für die Arbeitnehmer der Stifterfirma sowie deren Angehörigen und Hinterbliebenen durch Ausrichtung von finanziellen Beiträgen in Fällen von Alter, Invalidität, Ableben, längerer Krankheit, unverschuldeter Notlage. Aus dem Stiftungsvermögen dürfen ausser zu Vorsorgezwecken keine Leistungen entrichtet werden, zu denen die Stifterfirma rechtlich verpflichtet ist oder die sie als Entgelt für geleistete Dienste üblicherweise entrichtet (z.B. Teuerungs-, Familien- und Kinderzulagen, Gratifikationen etc.). Die Stiftung kann zur Finanzierung von Beiträgen und Versicherungsprämien auch Leistungen an andere steuerbefreite Personalvorsorgeeinrichtungen erbringen, die zugunsten der Destinatäre der Stifterfirma bestehen. Soweit der Arbeitgeber dazu Arbeitgeberbeitragsreserven geäufnet hat, können auch reglementarische Arbeitgeberbeiträge an solche Vorsorgeeinrichtungen finanziert werden.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Budliger Treuhand AG | Zürich | 27.03.2015 | 27.06.2018 | |
Treuhandgesellschaft Hebeisen Kälin AG | Zürich | 12.02.2009 | 26.03.2015 |
Other company names
Past and translated company names
- Personalfürsorgestiftung der Firma WMF Schweiz AG
- Personalfürsorgestiftung der Firma WMF Zürich AG.
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Personalfürsorgestiftung der WMF Schweiz AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4320869, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der WMF Schweiz AG, in Dietikon, CHE-109.740.368, Stiftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2862557). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 02.02.2018 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Publication number: 2862557, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der WMF Schweiz AG, in Dietikon, CHE-109.740.368, Stiftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2015, Publ. 2067305). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Butkovic, Marijo, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumberger, Monika, von Matzingen, in Dietikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2067305, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalfürsorgestiftung der WMF Schweiz AG, in Dietikon, CHE-109.740.368, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6795328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Ernst J., von Zürich und Egg, in Geroldswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treuhandgesellschaft Hebeisen Kälin AG (CH-020.3.926.887-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butkovic, Marijo, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Geislingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle.