Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Digicomp Academy AG
Limmatstrasse 50
8005 Zürich
Reports for Pensionskasse DIGICOMP
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
14.02.2001
Deletion from the commercial register
16.02.2010
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.7.000.850-7
UID/VAT
CHE-109.745.489
Sector
Operation of an pension fund
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma (nachstehend Firma genannt) sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod. Die Stiftung kann über die BVG-Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben einschliesslich Unterstützungen in Notlagen, wie bei Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit. Der Anschluss einer wirtschaftlich und finanziell eng verbundenen Unternehmung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung, die der Aufsichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen ist. Der Stiftungsrat erlässt ein Reglement über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung sowie über die Kontrolle der Stiftung. Er legt im Reglement das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten fest. Das Reglement kann vom Stiftungsrat unter Wahrung der erworbenen Rechtsansprüche der Destinatäre geändert werden. Das Reglement und seine Änderungen sind der Aufsichtsbehörde einzureichen. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte sein muss.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Würth Treuhand AG | Zürich | 13.09.2006 | 15.02.2010 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Pensionskasse DIGICOMP
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5496260, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse DIGICOMP, in Zürich, CH-020.7.000.850-7, Stiftung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2008, S. 20, Publ. 4617196). Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 19.10.2009 aufgehoben. Die Stiftung wird gelöscht.
Publication number: 4617196, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse DIGICOMP, in Zürich, CH-020.7.000.850-7, Stiftung (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2008, S. 25, Publ. 4512488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Oliver, von Walzenhausen, in Bülach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschümperlin, Irène, von Schwyz, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4512488, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pensionskasse DIGICOMP, in Zürich, CH-020.7.000.850-7, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2006, S. 20, Publ. 3547790).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cattini, Roland, von Ermatingen, in Illnau-Effretikon, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kupper, Peter V., von Laupersdorf, in Oberägeri, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Kupper, Paul, von Laupersdorf, in Grenchen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.