Reports for OTTO FREY ELEKTRO AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout OTTO FREY ELEKTRO AG
- OTTO FREY ELEKTRO AG in Zürich is a Company limited by shares (AG) from the sector «Other construction». OTTO FREY ELEKTRO AG is active.
- The management of the company OTTO FREY ELEKTRO AG consists of one person.
- The commercial register entry of the company was last modified on 20.02.2014. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The reported UID is the following: CHE-108.301.339.
- Companies with an identical address: Almea Betancourt de Sieber, immobilien-zuerich GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
15.04.1998
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.020.651-6
UID/VAT
CHE-108.301.339
Sector
Other construction
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt Installation, Verkauf, Reparaturen und Service von elektrischen Anlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
TPK Treuhand GmbH | Volketswil | 10.01.2006 | 17.11.2008 | |
TPK Treuhand Peter Kunz | Volketswil | <2004 | 09.01.2006 |
Other company names
Past and translated company names
- FREY OTTO ELEKTRO AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: OTTO FREY ELEKTRO AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1357465, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OTTO FREY ELEKTRO AG, in Zürich, CHE-108.301.339, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2010, S. 27, Publ. 5739668).
Domizil neu:
Rolandstrasse 3, 8004 Zürich.
Publication number: 5739668, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OTTO FREY ELEKTRO AG, in Zürich, CH-020.3.020.651-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 24, Publ. 4737816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Roland Max, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprenger-Jampathi, Daniel Josef, von Disentis/Mustér, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:Sprenger, Daniel Josef, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4737816, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OTTO FREY ELEKTRO AG, in Zürich, CH-020.3.020.651-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2006, S. 25, Publ. 3187128).
Statutenänderung:
30.10.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Installation, Verkauf, Reparaturen und Service von elektrischen Anlagen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Otto Frey, Unterhalt und Reparaturen, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1997 mit Aktiven von CHF 179'574.26 und Passiven von CHF 95'196.65, wofür 70 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 14'377.61 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Otto Walter, von Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei-Brunhart, Verena, von Kilchberg ZH, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TPK Treuhand GmbH, in Volketswil, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.