Reports for OSH Braunwald GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout OSH Braunwald GmbH
- OSH Braunwald GmbH is active in the industry «Management of real estate portfolio properties» and is currently active. The legal headquarters are in Braunwald.
- The management of the company OSH Braunwald GmbH consists of 6 persons.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 08.07.2015.
- The reported UID is the following: CHE-101.620.950.
Management (6)
Executive board
newest authorized signatories
David Burkhard,
Dr. Peter Birrer,
Margrit Maria Althammer,
Marion Nadine Steiger,
Marlen Pratter Birrer
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.07.1994
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Glarus Süd
Commercial Registry Office
GL
Commercial register number
CH-160.4.002.432-8
UID/VAT
CHE-101.620.950
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Bewirtschaftung des Ortstockhauses in Braunwald. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: OSH Braunwald GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2256263, Commercial Registry Office Glarus, (160)
OSH Braunwald GmbH, in Glarus Süd, CHE-101.620.950, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2011, Publ. 6144052).
Statutenänderung:
02.07.2015.
Stammkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhyner, Jakob, von Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rhyner, Romy, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, David, von Horgen, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Steiger, Marion Nadine, von Horgen, in Baden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pratter, Marlen, von Merenschwand, in Merenschwand, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Birrer, Peter, von Hergiswil bei Willisau, in Merenschwand, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Althammer, Margrit Maria, von Reitnau, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hochuli, René, von Reitnau, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6144052, Commercial Registry Office Glarus, (160)
OSH Braunwald GmbH, in Braunwald, CH-160.4.002.432-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 26.01.2009, S. 9, Publ. 4844338).
Sitz neu:
Glarus Süd. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Mitlödi, Schwändi, Sool, Schwanden, Haslen, Luchsingen, Betschwanden, Rüti, Braunwald, Linthal, Engi, Matt und Elm zur Einheitsgemeinde Glarus Süd, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus Süd von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Jakob, von Glarus Süd, in Ennenda (Glarus), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:von Elm, in Ennenda];
Rhyner, Romy, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Gesellschafterin, mit Einzelprokura, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:von Elm, in Schwanden GL].
Publication number: 4844338, Commercial Registry Office Glarus, (160)
OSH Braunwald GmbH, in Braunwald, CH-160.4.002.432-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 20.07.1994, S. 4064).
Statutenänderung:
15.01.2009.
Zweck neu:
Bewirtschaftung des Ortstockhauses in Braunwald. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 15.01.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rhyner, Jakob, von Elm, in Ennenda, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--];
Rhyner, Romy, von Elm, in Schwanden GL, mit Einzelprokura, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.