Reports for Optimum Leadership GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Optimum Leadership GmbH
- Optimum Leadership GmbH has its legal headquarters in Ersigen and is active. It operates in the sector «Other services in education».
- There is one active person registered in the management.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 24.03.2014.
- The reported UID is CHE-101.529.077.
- On the same address there are 2 other active companies registered. These include: Beraver AG, Treuhand Peter Aebi.
Commercial register information
Entry in the commercial register
18.12.2000
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Ersigen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-053.4.015.030-6
UID/VAT
CHE-101.529.077
Sector
Other services in education
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von Seminaren und Kursen in den Bereichen Coaching, Personalführung und Kaderschulung sowie die Weiterbildung und das Persönlichkeitstraining von Führungskräften. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte: gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Optimum Leadership GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1413369, Commercial Registry Office Berne, (36)
Optimum Leadership GmbH, in Ersigen, CHE-101.529.077, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, Publ. 6219554).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gurtner, Silvia Edith, von Wald BE, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Peter, von Kirchberg BE, in Ersigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: 6219554, Commercial Registry Office Berne, (36)
Optimum Leadership GmbH, in Burgdorf, CH-053.4.015.030-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2004, S. 3, Publ. 2072776).
Statutenänderung:
17.06.2011.
Sitz neu:
Ersigen.
Domizil neu:
Dorfstrasse 66, 3423 Ersigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von Seminaren und Kursen in den Bereichen Coaching, Personalführung und Kaderschulung sowie die Weiterbildung und das Persönlichkeitstraining von Führungskräften. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Silvia Edith, von Wald BE, in Urtenen-Schönbühl, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rumendingen und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 2072776, Commercial Registry Office Berne, (36)
Optimum Leadership GmbH, in Burgdorf, Organisation und Durchführung von Seminaren und Kursen in den Bereichen Coaching, Personalführung und Kaderschulung sowie Weiterbildung und Persönlichkeitstraining von Führungskräften usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 22.12.2000, S. 8782).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gurtner, Silvia Edith, von Zimmerwald, in Rumendingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Urtenen-Schönbühl (Gemeinde Urtenen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Aebi, Peter, von Kirchberg BE, in Ersigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-- [bisher: in Hindelbank, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.