Reports for OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl
- OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl is active in the industry «Fund management» and is currently active. The legal headquarters are in Aigle.
- OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl has 3 persons entered in its management.
- The commercial register entry of the company was last modified on 14.06.2024. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The reported UID is the following: CHE-107.722.885.
Commercial register information
Entry in the commercial register
11.12.1998
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Aigle
Commercial Registry Office
VD
Commercial register number
CH-550.0.164.341-1
UID/VAT
CHE-107.722.885
Sector
Fund management
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La société a pour but de fournir toutes prestations dans le domaine de la gestion de fortune au sens de l'art. 19, al.1 LEFin ainsi que toutes activités au sens de l'art. 19 al. 3 LEFIN: - le conseil en placement; - l'analyse de portefeuille; - l'offre d'instruments financiers. La société ne fera pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôts. Elle peut également traiter toutes affaires commerciales pour tous objets se rapportant au but principal. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, elle peut assumer des participations à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut traiter toutes les opérations immobilières, à l'exception des opérations prohibés par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), financières et commerciales et se charger de toutes les fonctions qui seraient de nature à développer le but social ou qui auraient un rapport direct ou indirect avec ce but.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006057756, Commercial Registry Office Vaud, (550)
OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl, à Aigle, CHE-107.722.885 (FOSC du 24.04.2024, p. 0/1006017000). Statuts modifiés le 24.05.2024.
Nouvelles communications aux associés:
par écrit, par fax ou par courrier électronique.
Publication number: HR02-1006017000, Commercial Registry Office Vaud, (550)
OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl, à Blonay - Saint-Légier, CHE-107.722.885 (FOSC du 14.04.2022, p. 0/1005451875). Statuts modifiés le 21.03.2024. Siège transféré à Aigle.
Nouvelle adresse:
Rue du Bourg 30, 1860 Aigle.
Nouveau but:
la société a pour but de fournir toutes prestations dans le domaine de la gestion de fortune au sens de l'art. 19, al.1 LEFin ainsi que toutes activités au sens de l'art. 19 al. 3 LEFIN: - le conseil en placement;
- l'analyse de portefeuille;
- l'offre d'instruments financiers. La société ne fera pas appel au public pour obtenir des fonds en dépôts. Elle peut également traiter toutes affaires commerciales pour tous objets se rapportant au but principal. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, elle peut assumer des participations à toutes entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut traiter toutes les opérations immobilières, à l'exception des opérations prohibés par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), financières et commerciales et se charger de toutes les fonctions qui seraient de nature à développer le but social ou qui auraient un rapport direct ou indirect avec ce but. Le capital de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts de CHF 100. Othenin-Girard Laurent, maintenant à Le Mouret, qui est nommé président et signe désormais collectivement à deux, et Othenin-Girard Yvan, qui signe désormais collectivement à deux, sont maintenant titulaires de 100 parts de CHF 100 chacun. Augmentation du capital social.
Nouveau capital social:
CHF 100'000, divisé en 1'000 parts sociales de CHF 100. Othenin-Girard Laurent et Othenin-Girard Yvan sont désormais titulaires de 450 parts de CHF 100 chacun.
Nouvel associé-gérant avec signature collective à deux:
Liechti Didier, maintenant à Vouvry, dont la procuration est éteinte, titulaire de 100 parts de CHF 100. Othenin-Girard Henri n'est plus gérant;
sa signature est radiée. La procuration de Juilland Philippe est éteinte.
Publication number: HR02-1005451875, Commercial Registry Office Vaud, (550)
OGI-Conseil, Othenin-Girard Sàrl, à Blonay, CHE-107.722.885 (FOSC du 29.08.2018, p. 0/4441731). Siège devenu Blonay - Saint-Légier.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.