Address
c/o Michael Hartmann
Stogelenstrasse 26
8330 Pfäffikon ZH
Reports for MSR-EnerTech GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout MSR-EnerTech GmbH
- MSR-EnerTech GmbH with its legal headquarters in Pfäffikon ZH is a Limited liability company from the sector «Architectural and engineering activities». MSR-EnerTech GmbH is active.
- The company was founded on 23.12.2009.
- On the 29.12.2020 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The company is registered in the commercial register ZH under the UID CHE-115.300.523.
- OSI-CAR AG, Punchline Advertising AG have the same address as MSR-EnerTech GmbH.
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.12.2009
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Pfäffikon
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.041.632-5
UID/VAT
CHE-115.300.523
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Hardwarelieferungen im Bereich der Mess-, Steuer-, Regel- und Leitsystemtechnik. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Insbesondere kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften an- und verkaufen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: MSR-EnerTech GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005060444, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MSR-EnerTech GmbH, in Schlieren, CHE-115.300.523, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710623).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Sitz neu:
Pfäffikon.
Domizil neu:
c/o Michael Hartmann, Stogelenstrasse 26, 8330 Pfäffikon ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Michael, von Ebnat-Kappel, in Pfäffikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schlieren].
Publication number: HR02-1004710623, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MSR-EnerTech GmbH, in Wädenswil, CHE-115.300.523, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S.41, Publ. 5421480).
Statutenänderung:
22.03.2019.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
c/o Michael Hartmann, Goldschlägiplatz 2, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Hardwarelieferungen im Bereich der Mess-, Steuer-, Regel- und Leitsystemtechnik. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Insbesondere kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften an- und verkaufen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Friedrich, von Ebnat-Kappel, in Bilten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hartmann, Raphael, von Ebnat-Kappel, in Bilten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hartmann, Simon, von Ebnat-Kappel, in Bilten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Michael, von Ebnat-Kappel, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Glarus Nord, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5421480, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MSR-EnerTech GmbH, in Wädenswil, CH-020.4.041.632-5, c/o BBM Bau Beratung Management AG, Moosacherstrasse 4, 8804 Au ZH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Hardwarelieferungen im Bereich der Mess-, Steuer-, Regel- und Leitsystemtechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und Immobilienverwaltungen vornehmen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.12.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hartmann, Friedrich, von Ebnat-Kappel, in Bilten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hartmann, Michael, von Ebnat-Kappel, in Bilten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hartmann, Simon, von Ebnat-Kappel, in Bilten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hartmann, Raphael, von Ebnat-Kappel, in Bilten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.