Reports for Molitus AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Molitus AG
- Molitus AG in Altenrhein is a Company limited by shares (AG) from the sector «Trading with various goods». Molitus AG is active.
- The company was founded on 04.03.2004 and has one person in its management.
- On the 07.11.2023 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The company Molitus AG is registered under the UID CHE-110.558.818.
Commercial register information
Entry in the commercial register
04.03.2004
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Thal
Commercial Registry Office
SG
Commercial register number
CH-241.3.003.929-7
UID/VAT
CHE-110.558.818
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
PathFinder-Consulting AG | Appenzell | 14.07.2023 |
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Triade Treuhand AG | Waldkirch | 14.04.2008 | 13.07.2023 | |
FIREBA AG in Liquidation | St. Gallen | 11.06.2004 | 13.04.2008 | |
HELCAM AG | Sulgen | <2004 | 10.06.2004 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Molitus AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005878593, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Molitus AG, in Rheineck, CHE-110.558.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795905).
Statutenänderung:
30.10.2023.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Dreiangel 1, 9423 Altenrhein.
Publication number: HR02-1005795905, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Molitus AG, in Rheineck, CHE-110.558.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Karl Josef, von Tübach, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Triade Treuhand AG (CHE-107.932.046), in Waldkirch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Facchinelli, Daniel, von Steinach, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PathFinder-Consulting AG (CHE-114.439.408), in Appenzell, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005163901, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Molitus AG, in Rheineck, CHE-110.558.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2008, S.13, Publ. 4429138).
Statutenänderung:
22.04.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 03.03.2004 zwei Fahrzeuge, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirzel, Karl Josef, von Tübach, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Triade Treuhand AG (CHE-107.932.046), in Waldkirch, Revisionsstelle [bisher: Triade Treuhand AG, in Waldkirch (CH-320.3.018.378-8)].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.