Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for Möbel Hubacher AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
25.06.2014
Deletion from the commercial register
15.05.2020
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Rothrist
Commercial Registry Office
AG
Commercial register number
CH-400.3.038.386-2
UID/VAT
CHE-162.325.345
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Verwaltung, Erstellung, Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften - unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere des BewG) - sowie Handel mit und Fabrikation von Möbeln, vollständigen Aussteuern, Haushaltsgegenständen sowie Import und Export von Waren aller Art; kann Gastronomiebetriebe führen und Events durchführen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen - unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere des BewG) -, ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interesse dieser Gruppe berücksichtigen, insbesondere ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 28.10.2015 | 14.05.2020 | |
LB Treuhand AG | Zofingen | 30.06.2014 | 27.10.2015 |
Other company names
Past and translated company names
- Möbel Hubacher Betriebs AG
Ownership structure
Holdings
Trademarks
Trademark | Registration date | Status | Number |
---|---|---|---|
Nichts lieber als das. | - | deleted | 52427/2016 |
Newest SOGC notifications: Möbel Hubacher AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004890819, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-162.325.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2020, Publ. 1004847847). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Möbel Svoboda AG, in Jonschwil (CHE-107.270.334), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: HR02-1004847847, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-162.325.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2020, Publ. 1004826309).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obrecht, Rudolf, von Balsthal, in Balsthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welte, Reto, von Kaisten, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brozovic, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lefort, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Lutry, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Seifert, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004826309, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Möbel Hubacher AG, in Rothrist, CHE-162.325.345, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2020, Publ. 1004820671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrecht, Rudolf, von Balsthal, in Balsthal, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welte, Reto, von Kaisten, in Hausen (AG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosin, Ivan, von Bönigen, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Wels (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lefort, Bertrand, französischer Staatsangehöriger, in Lutry, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Brozovic, Mario, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seifert, Nikola, österreichische Staatsangehörige, in Wels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.