Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o F. Schlunegger
Im Moos
3818 Grindelwald
Reports for Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald in Liq.
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
24.11.1987
Deletion from the commercial register
20.12.2012
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Grindelwald
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.5.001.891-8
UID/VAT
CHE-101.762.432
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch durch Verarbeitung oder Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen; durch die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten, und durch die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Other company names
Past and translated company names
- Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald in Liq.
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6984882, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald in Liq., in Grindelwald, CH-092.5.001.891-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6736896). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publication number: 6736896, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald in Liq., in Grindelwald, CH-092.5.001.891-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S. 4, Publ. 5761826).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 21.05.2012 und Inventar per 01.01.2012 Aktiven von CHF 16'661.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 75.80 auf die Eigermilch Grindelwald AG, in Grindelwald (CH-036.3.042.149-4).
Gegenleistung:
CHF 16'585.56.
Publication number: 5761826, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald, in Grindelwald, CH-092.5.001.891-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 224 vom 19.11.2001, S. 9080).
Firma neu:
Milchverwertungsgenossenschaft Grindelwald in Liq.. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.06.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuri, Daniel, von Leissigen, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Gertsch, Peter, von Lauterbrunnen, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Feuz, Markus, von Lauterbrunnen, in Burglauenen (Grindelwald), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gertsch, Heinz, von Lütschental, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bohren, Adolf, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlunegger, Fritz, von Grindelwald, in Grindelwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Baumann, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präs. od. Vizepräs.].