Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o H. Hengartner
Ruttigerweg
4600 Olten
Reports for Milchgenossenschaft Olten in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
23.06.1964
Deletion from the commercial register
28.11.2011
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Olten
Commercial Registry Office
SO
Commercial register number
CH-249.5.000.123-2
UID/VAT
CHE-102.313.137
Sector
Trading in food products
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltung von Vorträgen und Kursen, bestmögliche Verwaltung des Genossenschaftsvermögens wie Liegenschaften etc. sowie Förderung der Qualitätsproduktion der Milch.
Other company names
Past and translated company names
- Milchgenossenschaft Olten
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Milchgenossenschaft Olten in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6434250, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Milchgenossenschaft Olten in Liquidation, in Olten, CH-249.5.000.123-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2010, S. 16, Publ. 5638552). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht.
Publication number: 5638552, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Milchgenossenschaft Olten, in Olten, CH-249.5.000.123-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 227 vom 30.09.1985, S. 3688).
Statutenänderung:
26.04.2010.
Firma neu:
Milchgenossenschaft Olten in Liquidation.
Zweck neu:
Bestmögliche Verwertung der im Genossenschaftskreis produzierten Verkehrsmilch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder durch Veranstaltung von Vorträgen und Kursen, bestmögliche Verwaltung des Genossenschaftsvermögens wie Liegenschaften etc. sowie Förderung der Qualitätsproduktion der Milch.
Haftung/Nachschusspflicht:
[Die Haftung und Nachschusspflicht gemäss Statuten sind aufgehoben worden.] [gestrichen: Haftung: Persönliche und soldiarische Haftung der Mitglieder.] [gestrichen: Nachschusspflicht: Unbeschränkte Nachschusspflicht.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten: Gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen mittels Brief oder Zirkular. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 26.04.2010 untersteht die Genossenschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.04.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schären, Hans, von Köniz, in Olten, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar/Kassier;
Merk, Hans, von Pfyn, in Trimbach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar/Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Gerber, Ernst, von Langnau im Emmental, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lerch, Franz, von Affoltern im Emmental, in Olten, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hengartner, Hans, von Waldkirch, in Olten, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunteschrift zu zweien mit Aktuar/Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lerch Treuhand AG, in Itingen (CH-280.3.012.894-3), Liquidatorin.