Reports for METALCORP Constructions Métalliques SA
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout METALCORP Constructions Métalliques SA
- METALCORP Constructions Métalliques SA with its legal headquarters in Matran is a Company limited by shares (AG) from the sector «Production of metal goods». METALCORP Constructions Métalliques SA is active.
- METALCORP Constructions Métalliques SA has 2 persons entered in its management.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 05.04.2023.
- The reported UID is CHE-373.548.583.
- There are 7 other active companies registered at the same address. These include: AV Immobilier SA, Espaces Naturels Julmy Sàrl, Garage-Carrosserie-Peinture André Angéloz S.A..
Commercial register information
Entry in the commercial register
29.04.2020
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Matran
Commercial Registry Office
FR
Commercial register number
CH-217.3.573.248-5
UID/VAT
CHE-373.548.583
Sector
Production of metal goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La société a pour but l'exploitation d'une entreprise de construction métallique, de serrurerie, de menuiserie de façade et peut également fournir toutes prestations d'études techniques en tout genre. Elle peut participer à d'autres entreprises, faire toutes opérations financières ou commerciales, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec le but social en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion des opérations prohibées par la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (LFAIE). La société peut avoir des filiales ou créer des succursales en Suisse et à l'étranger.
Other company names
Past and translated company names
- METALCORP Constructions Métalliques Sàrl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: METALCORP Constructions Métalliques SA
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005717863, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
METALCORP Constructions Métalliques SA, à Matran, CHE-373.548.583 (FOSC du 10.12.2021, p. 0/1005354433).
Personne radiée:
Breuss Martin, administrateur, signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005354433, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
METALCORP Constructions Métalliques Sàrl, à Gibloux, CHE-373.548.583 (FOSC du 04.05.2020, p. 0/1004882186).
Capital social nouveau:
CHF 100'000, divisé en 100 parts de CHF 1'000 (jusqu'ici: 20 parts de CHF 1'000). Capital social porté de CHF 20'000 à CHF 100'000 par l'émission de 80 parts de CHF 1'000, libérées en espèces, entièrement souscrites par les associés Martin Breuss, maintenant avec 40 parts de CHF 1'000 (jusqu'ici: 10 parts de CHF 1'000), Théo Nicolet, maintenant avec 40 parts de CHF 1'000 (jusqu'ici: 10 parts de CHF 1'000) et du nouvel associé Bastien Peschet, 20 parts de CHF 1'000.
Transformation:
la société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 29.11.2021 et bilan au 30.06.2021, présentant des actifs de CHF 420'624.95, respectivement de CHF 500'624.95 après augmentation du capital social, et des passifs envers les tiers de CHF 269'855.90, soit un actif net de CHF 230'769.05, contre attribution aux associés de 100 actions de CHF 1'000, nominatives.
Nouvelle forme de droit:
société anonyme. Statuts modifiés le 29.11.2021.
Nouvelle raison sociale:
METALCORP Constructions Métalliques SA. Siège transféré à Matran.
Nouvelle adresse:
Route des Mueses 1A, 1753 Matran.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives et liées selon statuts. Les clauses statutaires relatives à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption sont abrogées.
Personnes inscrites modifiées:
Nicolet Théo, associé, 40 parts de CHF 1'000 (jusqu'ici: 10 parts de CHF 1'000), gérant, signature collective à deux, maintenant à Matran, désormais administrateur, président, signature collective à deux;
Breuss Martin, associé, 40 parts de CHF 1'000 (jusqu'ici: 10 parts de CHF 1'000), gérant, président, signature collective à deux, désormais administrateur, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Peschet Bastien Laurent Nicolas, de France, à Givisiez, administrateur, signature collective à deux. Selon déclaration du 29.11.2021, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.