Reports for MALREI GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout MALREI GmbH
- MALREI GmbH with its legal headquarters in Zürich is active. MALREI GmbH operates in the sector «Painter».
- There are 2 active persons registered in the management.
- The last commercial register change was made on 23.04.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The reported UID is CHE-353.480.166.
Commercial register information
Entry in the commercial register
14.07.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.071.110-2
UID/VAT
CHE-353.480.166
Sector
Painter
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erbringung von Maler- und Reinigungsarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- MALREI Sàrl
- MALREI Ltd liab. Co
- MALREI Sagl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: MALREI GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006015138, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MALREI GmbH, in Zürich, CHE-353.480.166, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mekaca, Eldin, serbischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Balje, Mensur, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mekaca, Venseda, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Balje, Deniza, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR01-1004939125, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MALREI GmbH (MALREI Sàrl) (MALREI Sagl) (MALREI Ltd liab. Co), in Zürich, CHE-353.480.166, Regina-Kägi-Hof 6, 8050 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.06.2020.
Zweck:
Erbringung von Maler- und Reinigungsarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mekaca, Eldin, serbischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Balje, Mensur, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.