Branches (2)
Reports for maco immo ag
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout maco immo ag
- maco immo ag has its legal headquarters in Kägiswil, is active and operates in the sector «Operation of other financial institutions».
- The management of the company maco immo ag consists of 2 persons. The foundation of the company took place on 13.01.1972.
- The company has last changed their commercial register entry on 23.02.2023, under «Notifications» you will find all changes.
- In the commercial register the company maco immo ag is registered under the UID CHE-106.008.555.
Commercial register information
Entry in the commercial register
13.01.1972
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Sarnen
Commercial Registry Office
OW
Commercial register number
CH-150.3.000.079-2
UID/VAT
CHE-106.008.555
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Haltung und die Veräusserung von Beteiligungen und Wertschriften aller Art im In- und Ausland sowie den Erwerb, die Veräusserung, die Erstellung, die Entwicklung, das Halten und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Felder AG Steuerberatung und Treuhand | Inwil | 12.03.2012 | 20.02.2023 | |
BDO AG | Luzern | 30.01.2008 | 11.03.2012 |
Other company names
Past and translated company names
- Portmann Garten AG
- Niederberger & von Wyl AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: maco immo ag
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005685719, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
maco immo ag, in Sarnen, CHE-106.008.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2023, Publ. 1005683464).
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Wolfenschiessen (CHE-492.927.088)].
Publication number: HR02-1005683464, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Portmann Garten AG, in Sarnen, CHE-106.008.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966817).
Statutenänderung:
09.02.2023.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 09.02.2023 und Bilanz per 30.09.2022 Aktiven von CHF 2'480'939.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'465'866.83 auf die "Portmann Garten AG" (CHE-156.746.158) mit Sitz in Sarnen.
Gegenleistung:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der "Portmann Garten AG" (CHE-156.746.158) sowie eine Forderung in der Höhe von CHF 915'072.92.
Firma neu:
maco immo ag.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Bahnhofstrasse 2, 6030 Ebikon].
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Haltung und die Veräusserung von Beteiligungen und Wertschriften aller Art im In- und Ausland sowie den Erwerb, die Veräusserung, die Erstellung, die Entwicklung, das Halten und die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Patente, Rechte und Lizenzen erwerben, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan. Sie können durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Aktionäre erfolgen, falls das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 09.02.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lustenberger, Simon, von Wolhusen, in Sachseln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felder AG Steuerberatung und Treuhand (CHE-116.183.131), in Inwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann-Nager, Corina, von Realp, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.