Reports for Luhacon AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Luhacon AG
- Luhacon AG is currently active and the industry «Services regarding management consulting». The legal headquarters are in Aarwangen.
- The management of the company Luhacon AG consists of 5 persons. The foundation of the company took place on 08.05.2008.
- The commercial register entry of the company was last modified on 04.07.2019. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- Luhacon AG is registered in the Canton of BE under the UID CHE-114.294.788.
Management (5)
newest board members
Caspar Lundsgaard-Hansen,
Niklaus Lundsgaard-Hansen,
Karin Lundsgaard-Hansen,
Christian Lundsgaard-Hansen,
Lara Lundsgaard-Hansen
newest authorized signatories
Caspar Lundsgaard-Hansen,
Niklaus Lundsgaard-Hansen,
Karin Lundsgaard-Hansen,
Christian Lundsgaard-Hansen,
Lara Lundsgaard-Hansen
Commercial register information
Entry in the commercial register
08.05.2008
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Aarwangen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.041.906-3
UID/VAT
CHE-114.294.788
Sector
Services regarding management consulting
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von und Projektleitung/-mitwirkung in Verwaltungen, Unternehmen sowie nicht gewinnorientierten Organisationen in Fragen der Strategie, Steuerung, Leistungsoptimierung, Innovation, Integration und Evaluation. Mitarbeiter der Gesellschaft können auch Führungsaufgaben in solchen Organisationen übernehmen. Die Aktivitäten der Gesellschaft können namentlich Bereiche wie Wirtschaft, Mobilität, Energie, Geografie inkl. Länder- und Stadtentwicklung, Kultur, Bildung/Gesellschaft sowie Gesundheitswesen erfassen. Die Gesellschaft bezweckt weiter Dienstleistungen aller Art für klassische Fahrzeuge und historisch wertvolle Immobilien. Schliesslich bezweckt die Gesellschaft die Planung, Organisation und Durchführung von Anlässen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
FIDURIA AG | Bern | 15.05.2008 | 31.10.2016 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Luhacon AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004667354, Commercial Registry Office Berne, (36)
Luhacon AG, in Bern, CHE-114.294.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137439).
Statutenänderung:
28.06.2019.
Sitz neu:
Aarwangen.
Domizil neu:
Eigerweg 18, 4912 Aarwangen.
Publication number: 3137439, Commercial Registry Office Berne, (36)
Luhacon AG, in Bern, CHE-114.294.788, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2013, Publ. 1083377). Gemäss Erklärung vom 04.10.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduria (CH-035.3.015.067-2), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 1083377, Commercial Registry Office Berne, (36)
Luhacon AG, in Bern, CH-036.3.041.906-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2012, Publ. 6701578).
Statutenänderung:
30.08.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von und Projektleitung/-mitwirkung in Verwaltungen, Unternehmen sowie nicht gewinnorientierten Organisationen in Fragen der Strategie, Steuerung, Leistungsoptimierung, Innovation, Integration und Evaluation. Mitarbeiter der Gesellschaft können auch Führungsaufgaben in solchen Organisationen übernehmen. Die Aktivitäten der Gesellschaft können namentlich Bereiche wie Wirtschaft, Mobilität, Energie, Geografie inkl. Länder- und Stadtentwicklung, Kultur, Bildung/Gesellschaft sowie Gesundheitswesen erfassen. Die Gesellschaft bezweckt weiter Dienstleistungen aller Art für klassische Fahrzeuge und historisch wertvolle Immobilien. Schliesslich bezweckt die Gesellschaft die Planung, Organisation und Durchführung von Anlässen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lundsgaard-Hansen, Karin, von Bern und Pierrafortscha, in Lugnorre (Haut-Vully), Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Lundsgaard-Hansen, Caspar, von Bern, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lundsgaard-Hansen, Niklaus, von Bern, in Lugnorre (Haut-Vully), Mitglied und Sekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Lundsgaard-Hansen, Lara, von Bern, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lundsgaard-Hansen, Christian, von Bern, in Weissenburg (Därstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.