Reports for LP-Commissioning GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout LP-Commissioning GmbH
- LP-Commissioning GmbH has its legal headquarters in Stans and is active. It operates in the sector «Architectural and engineering activities».
- The management of the company LP-Commissioning GmbH, which was founded on the 08.05.2020, consists of 2 persons.
- The company has last changed their commercial register entry on 02.06.2020, under «Notifications» you will find all changes.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of NW under the UID CHE-360.027.777.
- Next to the company LP-Commissioning GmbH there are 2 other active companies with an identical address. These include: fro.homage AG, Molki Stans AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
08.05.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Stans
Commercial Registry Office
NW
Commercial register number
CH-150.4.477.246-8
UID/VAT
CHE-360.027.777
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Industriebereich zur Inbetriebnahme technischer Industrieanlagen sowie die Überwachung, Bauleitung und Koordination von Industriemontagen und Revisionen. Die Gesellschaft bezweckt überdies die Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Branchenlösungen mit modularem Aufbau unter Einhaltung der anwendbaren internationalen Richtlinien und Rechtsvorschriften. Sie bezweckt zudem die Beratung, Begutachtung und Schulung von Firmen in den Bereichen der Arbeitssicherheit und des Brand-, Umwelt- sowie Gesundheitsschutzes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: LP-Commissioning GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004900581, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
LP-Commissioning GmbH, in Stans, CHE-360.027.777, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888485).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Tamara Angela, von Biberstein, in Beckenried, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004888485, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
LP-Commissioning GmbH, in Stans, CHE-360.027.777, Schmiedgasse 9, 6370 Stans, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.05.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Industriebereich zur Inbetriebnahme technischer Industrieanlagen sowie die Überwachung, Bauleitung und Koordination von Industriemontagen und Revisionen. Die Gesellschaft bezweckt überdies die Erarbeitung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Branchenlösungen mit modularem Aufbau unter Einhaltung der anwendbaren internationalen Richtlinien und Rechtsvorschriften. Sie bezweckt zudem die Beratung, Begutachtung und Schulung von Firmen in den Bereichen der Arbeitssicherheit und des Brand-, Umwelt- sowie Gesundheitsschutzes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 07.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Präger, Gabriela-Laura, rumänische Staatsangehörige, in Stans, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Präger, Swen, deutscher Staatsangehöriger, in Stans, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Schnyder, Tamara Angela, von Biberstein, in Beckenried, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.