Reports for Lobinvest AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Lobinvest AG
- Lobinvest AG in Zürich is a Company limited by shares (AG) from the sector «Management of real estate portfolio properties». Lobinvest AG is active.
- The management consists of 2 persons. The company was founded on 03.01.1983.
- The most recent commercial register change was made on 16.02.2021. You can find all changes under «Notifications».
- The Enterprise Identification Number of the company Lobinvest AG is the following: CHE-103.286.075.
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.01.1983
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.916.164-4
UID/VAT
CHE-103.286.075
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Verita Immobilien und Treuhand AG | Glarus Nord | <2004 | 08.03.2018 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Lobinvest AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005101625, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lobinvest AG, in Zürich, CHE-103.286.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2018, Publ. 4102209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberlin, Walter, von Lachen und Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberlin, Gisela, von Lachen und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fiorenza, Cettina, von Kreuzlingen, in Oberrieden, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4102209, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018 publizierten TR-Eintrag Nr. 8'391 vom 28.02.2018 Lobinvest AG, in Zürich, CHE-103.286.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2018, Publ. 4090521).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5), in Glarus Nord, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberlin, Gisela, von Lachen und Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Uetikon am See];
Oberlin, Walter, von Lachen und Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Uetikon am See].
Publication number: 4090521, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lobinvest AG, in Uetikon am See, CHE-103.286.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, Publ. 5927428).
Statutenänderung:
19.02.2018.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Winzerstrasse 23, 8049 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.02.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberlin, Gisela, von Lachen und Zürich, in Uetikon am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Oberlin, Walter, von Lachen und Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.