Reports for Lista Gastro GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Lista Gastro GmbH
- Lista Gastro GmbH has its legal headquarters in Ipsach and is active. It is a Limited liability company and active in the industry «Operation of restaurants».
- The management of the company Lista Gastro GmbH, which was founded on the 08.05.2023, consists of one person.
- The most recent commercial register change was made on 08.07.2024. You can find all changes under «Notifications».
- The company Lista Gastro GmbH is registered under the UID CHE-131.995.337.
Commercial register information
Entry in the commercial register
08.05.2023
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Ipsach
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.4.094.156-5
UID/VAT
CHE-131.995.337
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gastronomieunternehmens sowie den Handel mit Lebensmitteln im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Lista Gastro GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006078006, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lista Gastro GmbH, in Ipsach, CHE-131.995.337, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2023, Publ. 1005792094).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rafaqat, Rana Shahzad, pakistanischer Staatsangehöriger, in Nidau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Mohammad, Javeed Iqbal, pakistanischer Staatsangehöriger, in Tafers, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moroni, Ferruccio, italienischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publication number: HR02-1005792094, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lista Gastro GmbH, in Ipsach, CHE-131.995.337, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005743639).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rafaqat, Rana Shahzad, pakistanischer Staatsangehöriger, in Nidau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR01-1005743639, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lista Gastro GmbH, in Ipsach, CHE-131.995.337, Ipsachstrasse 11, 2563 Ipsach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.05.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Gastronomieunternehmens sowie den Handel mit Lebensmitteln im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 04.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rafaqat, Rana Shahzad, pakistanischer Staatsangehöriger, in Nidau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Mohammad, Javeed Iqbal, pakistanischer Staatsangehöriger, in Tafers, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.