Address
c/o Gemeindeverwaltung Utzenstorf
Hauptstrasse 28
3427 Utzenstorf
Reports for Lina Bieri Stiftung
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Lina Bieri Stiftung
- Lina Bieri Stiftung in Utzenstorf is a Foundation from the sector «Religious, political or secular associations». Lina Bieri Stiftung is active.
- There are 5 active persons registered in the management.
- The last commercial register change was made on 20.10.2023. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The UID registered in the commercial register of BE is CHE-102.058.809.
Commercial register information
Entry in the commercial register
22.08.1970
Legal form
Foundation
Legal headquarters of the company
Utzenstorf
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-053.7.006.908-0
UID/VAT
CHE-102.058.809
Sector
Religious, political or secular associations
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Ausrichtung von Beiträgen aus dem Ertrag des Stiftungsvermögens an Jugendliche der Gemeinde Utzenstorf, welche als würdig erachtet werden und die selber oder deren Eltern unverschuldet in Armut geraten sind, zur Ermöglichung einer beruflichen Ausbildung. Im übrigen vgl. Stiftungsurkunde.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Lina Bieri Stiftung
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005865289, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lina Bieri Stiftung, in Utzenstorf, CHE-102.058.809, Stiftung (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482757).
Urkundenänderung:
14.08.2023.
Domizil neu:
c/o Gemeindeverwaltung Utzenstorf, Hauptstrasse 28, 3427 Utzenstorf.
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.]. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]
Publication number: HR02-1005482757, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lina Bieri Stiftung, in Utzenstorf, CHE-102.058.809, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2018, Publ. 4307781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Maja, von Trub, in Utzenstorf, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Silvia, von Walterswil (BE), in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Janine, von Hitzkirch, in Riedtwil (Seeberg), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Denise, von Utzenstorf, Martigny, Martigny-Combe und Trient, in Utzenstorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Annemarie, von Wynigen, in Utzenstorf, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Christian, von Kallnach, in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jegerlehner, Patrick, von Walkringen, in Worb, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4307781, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lina Bieri Stiftung, in Utzenstorf, CHE-102.058.809, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2006, Publ. 3349300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Marianne, von Vechigen, in Kräiligen (Gemeinde Bätterkinden), Sekretärin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollberger, Thomas, von Willadingen, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lang, Janine, von Hitzkirch, in Riedtwil (Seeberg), Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Silvia, von Walterswil (BE), in Utzenstorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.