Reports for Les 400 coups Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Les 400 coups Sàrl
- Les 400 coups Sàrl is active in the industry «Operation of restaurants» and is currently active. The legal headquarters are in Orsières.
- Les 400 coups Sàrl has one person entered in its management.
- On the 01.03.2024 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The company is registered in the commercial register VS under the UID CHE-198.945.344.
Commercial register information
Entry in the commercial register
25.04.2023
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Orsières
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-621.4.011.964-2
UID/VAT
CHE-198.945.344
Sector
Operation of restaurants
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La société a pour but l'exploitation d'établissements publics et privés tels que cafés, restaurants, hôtels, pensions ou autres. Elle peut également exercer les activités suivantes: hôtellerie, restauration sur place et à l'emporter, vente de boissons sur place et à l'emporter, traiteur, organisation d'évènements, de séminaires, d'évènements d'entreprise ainsi que la tenue de stands lors de foires et de marchés. La société peut participer à l'organisation ou à l'animation seule ou en collaboration avec un tiers de tout événement touristique, récréatif, culturel, sport, musical ou autre. La société a aussi pour but la vente de produits d'épicerie, de produits publicitaires, l'importation ou l'exportation de marchandises ainsi que toutes opérations financières ou commerciales en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut en outre participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Les 400 coups Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005975546, Commercial Registry Office Valais, (621)
Les 400 coups Sàrl, à Orsières, CHE-198.945.344, société à responsabilité limitée (No. FOSC 82 du 28.04.2023, Publ. 1005735007).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kleykens, Marc Henri, citoyen français, à Orsières, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Bagot, Marion Monique Denise, citoyenne française, à Orsières, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005735007, Commercial Registry Office Valais, (621)
Les 400 coups Sàrl, à Orsières, CHE-198.945.344, Route de Podemainge 23, 1937 Orsières, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.04.2023.
But:
La société a pour but l'exploitation d'établissements publics et privés tels que cafés, restaurants, hôtels, pensions ou autres.
Elle peut également exercer les activités suivantes:
hôtellerie, restauration sur place et à l'emporter, vente de boissons sur place et à l'emporter, traiteur, organisation d'évènements, de séminaires, d'évènements d'entreprise ainsi que la tenue de stands lors de foires et de marchés. La société peut participer à l'organisation ou à l'animation seule ou en collaboration avec un tiers de tout événement touristique, récréatif, culturel, sport, musical ou autre. La société a aussi pour but la vente de produits d'épicerie, de produits publicitaires, l'importation ou l'exportation de marchandises ainsi que toutes opérations financières ou commerciales en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut en outre participer à d'autres entreprises et constituer des succursales et des filiales, tant en Suisse qu'à l'étranger et, de manière générale, exercer toute activité en rapport direct ou indirect avec son but.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 17.04.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Bagot, Marion Monique Denise, citoyenne française, à Orsières, associée et présidente des gérants, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00;
Kleykens, Marc Henri, citoyen français, à Orsières, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 100 parts sociales de CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.