Reports for LENETA SàRL
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout LENETA SàRL
- LENETA SàRL in Bulle is a Limited liability company from the sector «Trading with various goods». LENETA SàRL is active.
- LENETA SàRL has one person entered in its management.
- The company has last modified its commercial register entry on 23.07.2021. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The reported UID is CHE-190.864.771.
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.10.2020
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Bulle
Commercial Registry Office
FR
Commercial register number
CH-217.3.574.736-7
UID/VAT
CHE-190.864.771
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
La vente de lunettes optiques et solaires, de lentilles de contact et produits relatifs, d'accessoires, de mobilier et objets de décoration, ainsi que toutes les opérations commerciales de distribution ou financières en rapport direct ou indirect avec le but. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer des succursales sou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut acquérir, exploiter et aliéner des immeubles; elle peut accorder des prêts et constituer des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses associés et gérants.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: LENETA SàRL
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005256598, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
LENETA SàRL, à Bulle, CHE-190.864.771 (FOSC du 09.10.2020, p. 0/1004996609).
Personne radiée:
Murith Ludovic, associé, 10 parts de CHF 1'000, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Murith Anaïs, associée, 10 parts de CHF 1'000, gérante, signature individuelle, maintenant associée, 20 parts de CHF 1'000, gérante, signature individuelle.
Publication number: HR01-1004996609, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
LENETA SàRL, à Bulle, Chemin de Folliéran 20, 1630 Bulle, CHE-190.864.771. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Autre adresse:
Route de Riaz 13A, 1630 Bulle. Statuts du 21.09.2020.
But:
la vente de lunettes optiques et solaires, de lentilles de contact et produits relatifs, d'accessoires, de mobilier et objets de décoration, ainsi que toutes les opérations commerciales de distribution ou financières en rapport direct ou indirect avec le but. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct ou indirect avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer des succursales sou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut acquérir, exploiter et aliéner des immeubles;
elle peut accorder des prêts et constituer des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses associés et gérants.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personnes inscrites:
Murith Anaïs, de Payerne, à Bulle, associée, 10 parts de CHF 1'000, gérante, signature individuelle;
Murith Ludovic, de Gruyères, à Bulle, associé, 10 parts de CHF 1'000, signature individuelle. Selon déclaration du 21.09.2020, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.