Reports for Le Buro Sàrl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Le Buro Sàrl
- Le Buro Sàrl with its legal headquarters in Bulle is active. Le Buro Sàrl operates in the sector «Business management and administration».
- The management has 4 active persons registered.
- The company has last modified its commercial register entry on 15.05.2020. All previous commercial register entries are available under «Notifications».
- The company Le Buro Sàrl is registered under the UID CHE-114.061.899.
Management (4)
Executive board
Valentin Jaquet,
Gilles Frédéric M. Ancion Ecuyer,
Rémi Castella
newest authorized signatories
Valentin Jaquet,
Gilles Frédéric M. Ancion Ecuyer,
Rémi Castella
Commercial register information
Entry in the commercial register
31.01.2008
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Bulle
Commercial Registry Office
FR
Commercial register number
CH-217.3.539.408-4
UID/VAT
CHE-114.061.899
Sector
Business management and administration
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Exploitation de bars-restaurants, l'organisation d'évènements publics et privés. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut accorder des prêts et constituer des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses associés et gérants. Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption: selon statuts.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Multifiduciaire Fribourg S.A. | Fribourg | 15.04.2020 |
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Cuennet Sàrl | Bulle | 20.07.2016 | 14.04.2020 | |
Multifiduciaire Fribourg SA, succursale de Bulle | Bulle | 07.02.2008 | 19.07.2016 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Le Buro Sàrl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004890600, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
Le Buro Sàrl, à Bulle, CHE-114.061.899 (FOSC du 15.04.2020, p. 0/1004871020). Statuts modifiés le 06.05.2020.
Nouveau but:
Exploitation de bars-restaurants, l'organisation d'évènements publics et privés. La société peut exercer toute activité financière, commerciale, industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport direct avec son but ou propre à en favoriser la réalisation, conclure des contrats qui sont de nature à développer ses activités ou qui s'y rapportent directement ou indirectement, recevoir des produits que cela soit sous forme d'intérêts, commissions et dividendes, créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, acquérir ou créer des entreprises identiques ou analogues, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut effectuer ces opérations aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. Elle peut accorder des prêts et constituer des garanties en faveur de toute personne, notamment de ses associés et gérants.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts.
Personne inscrite modifiée:
Globulle SA (CHE-108.672.066), associée, 50 parts de CHF 1'000, nouvelle raison sociale Globull SA (CHE-108.672.066).
Publication number: HR02-1004871020, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
Le Buro Sàrl, à Bulle, CHE-114.061.899 (FOSC du 20.07.2016, p. 0/2963591).
Personnes radiées:
Gobet Eric Alain, associé, 18 parts de CHF 1'000, gérant, président, signature collective à deux;
Michel Céline Hélène, associée, 16 parts de CHF 1'000, gérante, signature collective à deux;
Pilloud Philippe, associé, 16 parts de CHF 1'000, gérant, signature collective à deux;
Fiduciaire Cuennet Sàrl (CHE-115.389.670), organe de révision.
Nouvelles personnes inscrites:
Globulle SA (CHE-108.672.066), à Bulle, associée, 50 parts de CHF 1'000;
Ancion (Ecuyer) Gilles Frédéric, de Belgique, à Bulle, gérant, secrétaire, signature collective à deux;
Castella Rémi, de Haut-Intyamon, à Bulle, gérant, signature collective à deux;
Jaquet Valentin, de Grolley, à Bulle, gérant, président, signature collective à deux;
Multifiduciaire Fribourg S.A. (CHE-107.760.182), à Fribourg, organe de révision.
Publication number: 2963591, Commercial Registry Office Fribourg, (217)
Le Buro Sàrl, à Bulle, CHE-114.061.899 (FOSC du 05.05.2014, p. 0/1484653). Multifiduciaire Fribourg S.A., succursale de Bulle (CH-217-3534186-5) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Cuennet Sàrl (CHE-115.389.670), à Bulle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.