Address
c/o Furttal Treuhand AG
Vorderdorfstrasse 40
8112 Otelfingen
Reports for LCC Licht GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout LCC Licht GmbH
- LCC Licht GmbH from Otelfingen operates in the sector «Manufacturing of household appliances» and is active.
- The management of the company LCC Licht GmbH consists of 4 persons.
- The company has last changed their commercial register entry on 25.03.2022, under «Notifications» you will find all changes.
- The UID registered in the commercial register of ZH is CHE-105.422.610.
- The address is identical with 6 other active companies. These include: 8 Palms AG, Bachmann & Gerig AG, Capital & Sicherheit AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
21.02.2000
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Otelfingen
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.021.349-6
UID/VAT
CHE-105.422.610
Sector
Manufacturing of household appliances
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und Handel mit elektrischen Geräten und Beleuchtungskörpern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- LED Licht GmbH
- ProTeach GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: LCC Licht GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005435288, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LCC Licht GmbH, in Otelfingen, CHE-105.422.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2018, Publ. 1004459906).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Industriestrasse 19, 8112 Otelfingen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geissmann, Daniel, von Hägglingen, in Auenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bräm, Heinz, von Otelfingen, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004459906, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LCC Licht GmbH, in Otelfingen, CHE-105.422.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3357193).
Statutenänderung:
14.09.2018.
Weitere Adressen:
Industriestrasse 19, 8112 Otelfingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion von und Handel mit elektrischen Geräten und Beleuchtungskörpern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Hans Peter, von Dietikon, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibli, Ernst, von Otelfingen, in Otelfingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Bräm, Heinz, von Otelfingen, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 36 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Geissmann, Daniel, von Hägglingen, in Auenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Ranasinghe, Thilaka, von Dallenwil, in Neuenkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 72 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hirzel, Susanna, von Dietikon, in Schlieren, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3357193, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LED Licht GmbH, in Otelfingen, CHE-105.422.610, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2012, Publ. 6603836).
Statutenänderung:
09.02.2017.
Firma neu:
LCC Licht GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirzel, Hans Peter, von Dietikon, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Urdorf].
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.