Reports for Lauber IWISA AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Lauber IWISA AG
- Lauber IWISA AG with its legal headquarters in Naters is active. Lauber IWISA AG operates in the sector «Other construction».
- The management of the company Lauber IWISA AG consists of 11 persons. The foundation of the company took place on 09.04.1987.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 30.07.2024.
- Lauber IWISA AG is registered in the Canton of VS under the UID CHE-106.020.094.
Management (11)
newest board members
newest authorized signatories
Zeno Michael Böhm,
Luca Circelli,
Mario Schnyder,
David Kummer,
Samir Ahmeti
Commercial register information
Entry in the commercial register
09.04.1987
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Naters
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-600.3.001.459-2
UID/VAT
CHE-106.020.094
Sector
Other construction
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, die Ausführung und den Unterhalt von gebäudetechnischen Anlagen, Heizungs- und Lüftungsanlagen, Sanitärinstallationen, Bodenleitungen für Wasserversorgung, Industrieanlagen, Spenglerei und Bedachungen, Bad- und Kücheneinrichtungen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, die Gesellschaft kann sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit dem vorgenannten Zweck unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 31.05.2024 |
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Balmer-Etienne AG | Luzern | 15.08.2019 | 30.05.2024 | |
Ritz und Partner Treuhand AG | Naters | 28.03.2011 | 14.08.2019 | |
Alea SA in liquidazione | Brione sopra Minusio | 12.10.1995 | 27.03.2011 |
Other company names
Past and translated company names
- Lauber Iwisa AG
- Lauber Söhne Haustechniker AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Lauber IWISA AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006097374, Commercial Registry Office Valais, (600)
Lauber Iwisa AG, in Naters, CHE-106.020.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2024, Publ. 1006045578).
Statutenänderung:
23.07.2024.
Firma neu:
Lauber IWISA AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, die Ausführung und den Unterhalt von gebäudetechnischen Anlagen, Heizungs- und Lüftungsanlagen, Sanitärinstallationen, Bodenleitungen für Wasserversorgung, Industrieanlagen, Spenglerei und Bedachungen, Bad- und Kücheneinrichtungen. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, die Gesellschaft kann sich an anderen in- und ausländischen Unternehmungen beteiligen oder sich mit solchen zusammenschliessen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und alle mit dem vorgenannten Zweck unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte tätigen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 500 Namenaktien zu CHF 500.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt von der Firma "Lauber Söhne", Kollektivgesellschaft, mit Sitz in Raron, gewisse Aktiven (Kassa, Postcheck, Debitoren, Material, Immobilien, Maschinen, Werkzeuge etc.) im Werte von Fr. 6'001'526.95 und gewisse Passiven (Bankschulden, Kreditoren, Hypothekarschuldner etc.) im Werte von Fr. 6'001'526.95 ohne dafür einen Übernahmepreis zu bezahlen.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.]
Publication number: HR02-1006045578, Commercial Registry Office Valais, (600)
Lauber Iwisa AG, in Naters, CHE-106.020.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 24.05.2024, Publ. 1006039548).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG (CHE-107.252.508), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1006039548, Commercial Registry Office Valais, (600)
Lauber Iwisa AG, in Naters, CHE-106.020.094, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2024, Publ. 1005940660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Christoph, von Unterschächen, in Beamsville (Ontario) (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutz, Barbara, von Niederlenz, in Embrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss, Andreas, von Aeugst am Albis, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhm, Zeno, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.