Reports for LÄTTEN IMMO AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout LÄTTEN IMMO AG
- LÄTTEN IMMO AG from Hittnau operates in the sector «Management of real estate portfolio properties» and is active.
- The management consists of 3 persons. The company was founded on 03.07.2015.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 02.05.2022.
- In the commercial register the company LÄTTEN IMMO AG is registered under the UID CHE-411.008.858.
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.07.2015
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Hittnau
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.042.177-3
UID/VAT
CHE-411.008.858
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das dauernde Halten, die Bewirtschaftung und Verwaltung, die Veräusserung und Finanzierung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten, sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Other company names
Past and translated company names
- Walter Senn Erben AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: LÄTTEN IMMO AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005462206, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LÄTTEN IMMO AG, in Hittnau, CHE-411.008.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2021, Publ. 1005290552).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Walter, von Hittnau, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005290552, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Walter Senn Erben AG, in Hittnau, CHE-411.008.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445367).
Statutenänderung:
24.08.2021.
Firma neu:
LÄTTEN IMMO AG.
Domizil neu:
Im Schuelacher 1a, 8335 Hittnau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das dauernde Halten, die Bewirtschaftung und Verwaltung, die Veräusserung und Finanzierung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten, sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Langhart, Urs, von Oberstammheim, in Bauma, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Erika, von Egg, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichen, Beat, von Frutigen, in Hittnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reichen, Helen, von Frutigen, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4445367, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Walter Senn Erben AG, in Hittnau, CHE-411.008.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2753431).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichen, Helen, von Frutigen, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichen, Beat, von Frutigen, in Hittnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.