Address
Faflerstrasse 36
3919 Blatten (Lötschen)
Reports for KW Gisentella AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout KW Gisentella AG
- KW Gisentella AG in Blatten (Lötschen) is a Company limited by shares (AG) from the sector «Electrical power production and utilities». KW Gisentella AG is active.
- KW Gisentella AG has 5 persons entered in its management.
- The most recent commercial register change was made on 29.08.2024. You can find all changes under «Notifications».
- The UID registered in the commercial register of VS is CHE-365.530.144.
- Genossenschaft Elektrizitätswerke Blatten (EW Blatten), KW Breithorn-Fafleralp AG, KW Fafleralp AG are registered at the same address.
Management (5)
newest board members
Sarah Ebener,
Edmund Kalbermatten,
Reinhard Ritler,
Andreas Ritler,
Hans Anton Kalbermatten
newest authorized signatories
Sarah Ebener,
Edmund Kalbermatten,
Reinhard Ritler,
Andreas Ritler,
Hans Anton Kalbermatten
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
13.12.2016
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Blatten
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-600.3.016.740-5
UID/VAT
CHE-365.530.144
Sector
Electrical power production and utilities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft baut das bestehende Kraftwerk an der Gisentella aus und produziert Strom. Die Stromproduktion wird zum bestmöglichen Preis verwertet. Bei Stromknappheit auf dem heutigen Territorium der Gemeinde Blatten hat die Versorgung der Aktionäre in diesem Gebiet erste Priorität. Die mengenmässige Zuteilung erfolgt entsprechend dem Aktienbesitz zum Selbstkostenpreis. Der Selbstkostenpreis (Stromgestehungskosten inklusive Dividende) wird unter der Wahrung der Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft bestimmt. Sie kann sich an Unternehmen beteiligen, die denselben oder ähnlichen Zweck verfolgen, und alle Geschäfte ausüben, welche im Zusammenhang mit dem Hauptzweck stehen und geeignet erscheinen, diesen zu fördern. Sie kann öffentlich rechtliche Gemeinwesen, privatrechtliche Gesellschaften und Vereine und Projekte zum Wohle der Bewohner im heutigen Territorium der Einwohnergemeinde Blatten unterstützen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
treuhand marugg + imsand ag | Brig-Glis | 16.12.2016 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: KW Gisentella AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006117580, Commercial Registry Office Valais, (600)
KW Gisentella AG, in Blatten, CHE-365.530.144, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 09.04.2021, Publ. 1005145671).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehner, Hans Peter, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten Ritler Reinhard, dem Sekretär Kalbermatten Edmund oder dem Geschäftsführer Kalbermatten Hans-Anton.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Hans Anton, von Blatten, in Brig-Glis, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ritler Andreas oder Ebener Sarah [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Ritler Andreas oder dem Mitglied Lehner Hans-Peter];
Ritler, Andreas, von Blatten, in Blatten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ritler Reinhard, Kalbermatten Edmund oder Kalbermatten Hans-Anton [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten Ritler Reinhard, dem Sekretär Kalbermatten Edmund oder dem Geschäftsführer Kalbermatten Hans-Anton];
Ritler, Reinhard, von Blatten, in Blatten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ritler Andreas oder Ebener Sarah [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Ritler Andreas oder dem Mitglied Lehner Hans-Peter];
Ebener, Sarah, von Belp, in Blatten, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ritler Reinhard, Kalbermatten Edmund oder Kalbermatten Hans-Anton;
Kalbermatten, Edmund, von Blatten, in Blatten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Ritler Andreas oder Ebener Sarah [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Ritler Andreas oder dem Mitglied Lehner Hans-Peter].
Publication number: HR02-1005145671, Commercial Registry Office Valais, (600)
KW Gisentella AG, in Blatten, CHE-365.530.144, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005058406).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Edmund, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Ritler Andreas oder dem Mitglied Lehner Hans-Peter [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Kalbermatten, Hans Anton, von Blatten, in Brig (Brig-Glis), Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Ritler Andreas oder dem Mitglied Lehner Hans-Peter [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Ritler, Andreas, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten Ritler Reinhard, dem Sekretär Kalbermatten Edmund oder dem Geschäftsführer Kalbermatten Hans-Anton [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritler, Reinhard, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten Ritler Andreas oder dem Mitglied Lehner Hans-Peter;
Lehner, Hans Peter, von Blatten, in Blatten (Lötschen) (Blatten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten Ritler Reinhard, dem Sekretär Kalbermatten Edmund oder dem Geschäftsführer Kalbermatten Hans-Anton [bisher: Mitglied + Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: HR02-1005058406, Commercial Registry Office Valais, (600)
KW Gisentella AG, in Blatten, CHE-365.530.144, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, S.0, Publ. 3228355).
Statutenänderung:
10.12.2020.
Domizil neu:
Faflerstrasse 36, 3919 Blatten (Lötschen).
Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 650'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
6'500 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 10.12.2020 von der Genossenschaft Elektrizitätswerk Blatten (CHE-102.076.612), in Blatten, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 10.12.2020, den Geschäftsbereich Kraftwerk Gisentella, mit Aktiven von CHF 1'000'000.00 und Passiven von CHF 0.00, wofür 3'850 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden und CHF 615'000.00 den stillen Reserven zugewiesen werden. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bellwald, Bruno, von Blatten, in Blatten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.