Reports for Kuttlersboden-Immobilien AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Kuttlersboden-Immobilien AG
- Kuttlersboden-Immobilien AG has its legal headquarters in Allschwil and is active. It operates in the sector «Operation of other financial institutions».
- The management of the company Kuttlersboden-Immobilien AG, which was founded on the 19.08.1982, consists of 2 persons.
- The last commercial register change was made on 11.03.2021. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- Kuttlersboden-Immobilien AG is registered in the Canton of BL under the UID CHE-103.270.111.
Commercial register information
Entry in the commercial register
19.08.1982
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Allschwil
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-280.3.916.183-5
UID/VAT
CHE-103.270.111
Sector
Operation of other financial institutions
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Übernahme von Geschäftsführungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum und Baurechte im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
BANDO TREUHAND AG | Basel | 10.06.2005 | 03.10.2011 | |
F. Oser Treuhand AG in Liq. | Basel | <2004 | 09.06.2005 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Kuttlersboden-Immobilien AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005121345, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Kuttlersboden-Immobilien AG, in Allschwil, CHE-103.270.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663814).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann-Frey, Christina, von Basel, in Allschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frey, Raymond, von Reigoldswil, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004663814, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Kuttlersboden-Immobilien AG, in Allschwil, CHE-103.270.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, S.0, Publ. 6361618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey-Rieder, Hanspeter, von Reigoldswil, in Allschwil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann-Frey, Christina, von Basel, in Allschwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6361618, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Kuttlersboden-Immobilien AG, in Allschwil, CH-280.3.916.183-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2009, S. 7, Publ. 5271028).
Statutenänderung:
28.09.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Übernahme von Geschäftsführungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum und Baurechte im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigte Sachübernahme: Grundstück Parzelle 1553 in Allschwil mit den darauf stehenden Liegenschaften zum Preise von CHF 152'436.50 sowie Grundstück Parzelle B 1769 in Allschwil zum Preise von CHF 15'000.-- einschliesslich die auf beiden Parzellen lastenden Hypothekarschulden.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebene Briefe, sofern Adressen bekannt, nsonst durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 28.09.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BANDO TREUHAND AG (CH-280.3.005-107-8), in Ettingen, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.