Reports for Kreuz Kallnach AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Kreuz Kallnach AG
- Kreuz Kallnach AG from Kallnach operates in the sector «Management of real estate portfolio properties» and is active.
- The management consists of 4 persons. The company was founded on 07.06.2016.
- The most recent commercial register change was made on 02.11.2018. You can find all changes under «Notifications».
- The reported UID is the following: CHE-154.233.356.
Management (4)
newest board members
Florian Scheurer,
Werner Marti,
Dietrich Lehmann,
Urs Lauper
newest authorized signatories
Florian Scheurer,
Werner Marti,
Dietrich Lehmann,
Urs Lauper
Commercial register information
Entry in the commercial register
07.06.2016
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Kallnach
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.067.275-7
UID/VAT
CHE-154.233.356
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Restaurants Kreuz in Kallnach. Weiterhin bezweckt die Gesellschaft den Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Kreuz Kallnach AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004489348, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kreuz Kallnach AG, in Kallnach, CHE-154.233.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 05.01.2018, Publ. 3968141).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aegerter, Heidi Margareta, von Röthenbach im Emmental, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 3968141, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kreuz Kallnach AG, in Kallnach, CHE-154.233.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2016, Publ. 2882117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhli, Mirjam, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheurer, Florian, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 2882117, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kreuz Kallnach AG, in Kallnach, CHE-154.233.356, Mitteldorf 16, 3283 Kallnach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb des Restaurants Kreuz in Kallnach. Weiterhin bezweckt die Gesellschaft den Kauf, Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich bei anderen gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 970'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 970'000.00.
Aktien:
970 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einem noch abzuschliessenden Vertrag die Grundstücke Kallnach-Grundbuchblatt Nrn. 487, 254 und 147 zum Preis von höchstens CHF 1'400'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aegerter, Heidi Margareta, von Röthenbach im Emmental, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Marti, Werner, von Kallnach, in Kallnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Dietrich, von Eggiwil, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Köhli, Mirjam, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Lauper, Urs, von Seedorf (BE), in Kallnach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.