Branches (2)
Reports for Kontextplan AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Kontextplan AG
- Kontextplan AG is a Company limited by shares (AG) with its legal headquarters in Bern. Kontextplan AG belongs to the industry «Architectural and engineering activities» and is currently active.
- The management of the company Kontextplan AG, which was founded on the 06.01.2009, consists of 31 persons.
- The last commercial register change was made on 14.08.2024. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The reported UID is the following: CHE-114.647.869.
Management (31)
newest board members
Markus Hofstetter,
Werner Martin Notter-Exer,
Markus Reichenbach
Executive board
Markus Hofstetter,
Benjamin Hans Stadler,
Stefanie Ledergerber,
Matthias Reitze,
Eva Gerber
newest authorized signatories
Markus Hofstetter,
Benjamin Hans Stadler,
Alexander Sperlich,
Cornelia Graf,
Dominik Christen
Commercial register information
Entry in the commercial register
06.01.2009
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Bern
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.043.706-2
UID/VAT
CHE-114.647.869
Sector
Architectural and engineering activities
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen auf den Gebieten Beratung, Planung und Umsetzung in den Bereichen Mobilität, Bau, Umwelt und Gesellschaft. Die Gesellschaft kann alle mit dem Geschäftszweck in direktem oder indirektem Zusammenhang stehenden Geschäfte durchführen. Sie kann andere Unternehmen, die mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, erwerben oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Sie kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern und im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
adminpartners AG | Zürich | 08.03.2018 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Legaudit AG | Solothurn | 06.01.2009 | 07.03.2018 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Kontextplan AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006106119, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kontextplan AG, in Bern, CHE-114.647.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2023, Publ. 1005725986).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dräyer, Chantal Emilie, von Thunstetten, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girod, Camille Béatrice Henriette, von Genève, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kestering-Fischer, Nicole, von Wallisellen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Letsche, Wolfgang, von Krattigen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Markus, von Gais, in Bern, Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reichenbach, Markus, von Lauenen, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stadler, Benjamin Hans, von Birrwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Christen, Dominik, von Affoltern im Emmental, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaudy, Noëmi Ursina, von Rapperswil-Jona, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Cornelia, von Häutligen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Nina Katharina, von Obersiggenthal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Portmann-Scholten, Elisabeth Christina, von Escholzmatt-Marbach, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sperlich, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Larissa, von Hildisrieden, in Rubigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005725986, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kontextplan AG, in Bern, CHE-114.647.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2022, Publ. 1005579113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szélpal, Boris Prof. Dr., von Solothurn, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005579113, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kontextplan AG, in Bern, CHE-114.647.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005226992).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albisetti-Rieben, Miriam, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baker, Julian Shaw, österreichischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bertini, Clelia, von Glarus Süd, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Matthias, von Entlebuch, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Datko, Götz Wolfgang, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dräyer, Chantal Emilie, von Thunstetten, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Cécile Yoko, von Winterthur, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flück, Stephan Alois, von Escholzmatt-Marbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Girod, Camille Béatrice Henriette, von Genève, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Humbert-Droz, Pascal André, von Le Locle, in Langendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappeler, Steven Marc, von Zurzach, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Dominique Alexandra, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kestering-Fischer, Nicole, von Wallisellen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Letsche, Wolfgang, von Krattigen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Gilles Paul, von Melchnau, in Fraubrunnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Milena, von Niedergösgen, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Christian Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Aarburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Michel, von Schübelbach, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sciuto-Sager, Lara, von Wattenwil, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Benjamin Hans, von Birrwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tuggener, Stephanie Ursina, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Puyenbroeck, Tim, von Risch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.