Reports for Konsumgenossenschaft Ried-Mörel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Konsumgenossenschaft Ried-Mörel
- Konsumgenossenschaft Ried-Mörel in Ried-Mörel is a Cooperative from the sector «Trading with various goods». Konsumgenossenschaft Ried-Mörel is active.
- The management has 3 active persons registered.
- The organization has last changed their commercial register entry on 30.07.2013, under «Notifications» you will find all changes.
- The Enterprise Identification Number of the organization Konsumgenossenschaft Ried-Mörel is the following: CHE-103.720.953.
Management (3)
newest members of the administration
Executive board
newest authorized signatories
Commercial register information
Entry in the commercial register
29.06.1988
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Riederalp
Commercial Registry Office
VS
Commercial register number
CH-600.5.000.380-4
UID/VAT
CHE-103.720.953
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Förderung der sozialen Wohlfahrt und Verbesserung der Lebenshaltung der Mitglieder auf dem Weg gemeinsamer Selbsthilfe. Förderung der günstigen Beschaffung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen durch Errichtung von und Beteiligung an gemeinnützigen Werken und Anlagen sowie Errichtung und Betrieb eines Verkaufsladens.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
TRAG Treuhand und Revisions AG | Naters | 30.07.2013 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Konsumgenossenschaft Ried-Mörel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1006347, Commercial Registry Office Valais, (600)
Konsumgenossenschaft Ried-Mörel, in Riederalp, CH-600.5.000.380-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 18.06.2003, S. 16, Publ. 1040586).
Domizil neu:
Seilbahnstrasse 6, 3986 Ried-Mörel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walker-Schwery, Edith, von Ried-Mörel, in Ried-Mörel, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wyssen, Caroline, von Ried-Mörel, in Ried-Mörel, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Berchtold, Gerhard, von Ried-Mörel, in Riederalp (Ried-Mörel), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyden, Martin, von Bellwald, in Ried-Mörel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TRAG Treuhand und Revisions AG (CH-600.3.013.982-3), in Naters, Revisionsstelle;
Wyssen, Karin, von Riederalp, in Ried-Mörel (Riederalp), Vizepräsidentin + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: in Ried-Mörel, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Walker, Andreas, von Riederalp, in Ried-Mörel (Riederalp), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nellen, Maria Ursula, von Riederalp, in Ried-Mörel (Riederalp), Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publication number: 1040586, Commercial Registry Office Valais
Konsumgenossenschaft Ried-Mörel, in Ried-Mörel, Genossenschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.1996, S. 3443).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wellig, Alain, von Fieschertal, in Ried-Mörel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Blatter, Stefan, von Grengiols, in Ried-Mörel, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wenger, Konrad, von Ernen, in Ried-Mörel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssen, Caroline, von Ried-Mörel, in Ried-Mörel, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Berchtold, Gerhard, von Ried-Mörel, in Riederalp (Ried-Mörel), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyssen, Karin, von Ried-Mörel, in Ried-Mörel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Wyden, Martin, von Bellwald, in Ried-Mörel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Vizepräsident der Verwaltung].
Commercial Registry Office Valais
Konsumgenossenschaft Ried-Mörel, in Ried bei Mörel (SHAB Nr.237 vom 06.12.1993, S.6426). Kummer Marcel, Präsident, dessen Unterschrift erloschen ist, ist aus dem VR (Verwaltungsrat) ausgeschieden.
Neu wurde als Präsident in den VR gewählt:
Wellig Alain, von Fieschertal, in Ried bei Mörel. Präsident führt Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des VR.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.