Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Reports for kids and more GmbH
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
08.03.2017
Deletion from the commercial register
29.06.2022
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Weiach
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.060.985-5
UID/VAT
CHE-297.419.332
Sector
Other social services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von privaten Kindertagesstätten (KITA) und privaten Kindergärten (KIGA). Die Gesellschaft bezweckt ausserdem den Handel, Import und Export von Designprodukten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: kids and more GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005507122, Commercial Registry Office Zurich, (20)
kids and more GmbH, in Weiach, CHE-297.419.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005337538). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kinderbetreuung einzigartig GmbH, in Steinhausen, (CHE-480.470.171), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publication number: HR02-1005337538, Commercial Registry Office Zurich, (20)
kids and more GmbH, in Dietlikon, CHE-297.419.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 63 vom 03.04.2018, Publ. 4145157).
Statutenänderung:
12.11.2021.
Sitz neu:
Weiach.
Domizil neu:
Neurebenstrasse 9, 8187 Weiach. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form unter Vorbehalt an die im Anteilbuch aufgeführten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Früh-Mey, Eveline, von Willisau, in Dietlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kinderbetreuung einzigartig GmbH (CHE-480.470.171), in Steinhausen, Gesellschafterin, mit 2'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Brugger, Urs, von Cham, in Steinhausen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Vieli, Carina, von Vals, in Weiach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4145157, Commercial Registry Office Zurich, (20)
kids and more GmbH, in Dietlikon, CHE-297.419.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2017, Publ. 3858955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dragnic, Jasmina, von Zürich, in Volketswil, Gesellschafterin, mit Kollektivprokura zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Früh-Mey, Eveline, von Willisau, in Dietlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1'900 Stammanteilen zu je CHF 100.00].