Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Immosense AG
Fabrikstrasse 10
4123 Allschwil
Reports for Karl Meyer & Co. AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreShareholder Information
Find out which national and international companies the stock corporation you are interested in also holds shares in. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
25.04.1973
Deletion from the commercial register
03.07.2024
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Allschwil
Commercial Registry Office
BL
Commercial register number
CH-280.3.915.012-8
UID/VAT
CHE-105.958.431
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Entwicklung, Vermittlung, Vermietung, Verpachtung und Veräusserung von Immobilien, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf oder der Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Sie Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Auditor
Former auditor (3)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Alltax AG Wirtschaftsprüfung | Basel | 07.05.2018 | 04.02.2020 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 27.01.2015 | 06.05.2018 | |
BDO AG | Basel | <2004 | 26.01.2015 |
Other company names
Past and translated company names
- Meyer Karl & Co SA
- Meyer Karl & Co AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Karl Meyer & Co. AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1006074397, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Karl Meyer & Co. AG, in Allschwil, CHE-105.958.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822842). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die "Karl Meyer Holding AG" (CHE-100.940.926), in Allschwil, neu in Basel, über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuiper, Daniel, von Einsiedeln, in Lupsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riggenbach, Luc, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Cyrille Dominique, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Peter, von Basel, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004822842, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Karl Meyer & Co. AG, in Allschwil, CHE-105.958.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2019, Publ. 1004598997). Gemäss Erklärung vom 29.10.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Galliker, Jürg , von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuiper, Daniel, von Einsiedeln, in Lupsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riggenbach, Luc, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004598997, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Karl Meyer & Co. AG, in Allschwil, CHE-105.958.431, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4215049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Karl Andreas, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Markus, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Peter, von Basel, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Galliker, Jürg , von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welti, Cyrille Dominique, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.