Address
c/o Philipp Sommer
Wynigshaus 39
3367 Ochlenberg
Reports for Käsereigenossenschaft Oschwand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Käsereigenossenschaft Oschwand
- Käsereigenossenschaft Oschwand is active in the industry «Production of comestibles» and is currently active. The legal headquarters are in Ochlenberg.
- The organization was founded on 03.10.1887.
- The last commercial register change was made on 06.11.2014. All changes can be viewed under the section «Notifications» and saved as a PDF.
- The organization is registered in the commercial register BE under the UID CHE-106.639.997.
Management (5)
newest members of the administration
René Ott,
Philipp Sommer,
Martina Giger,
Daniel Jordi,
Markus Wälchli
newest authorized signatories
René Ott,
Philipp Sommer,
Martina Giger,
Daniel Jordi,
Markus Wälchli
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.10.1887
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Ochlenberg
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-053.5.003.232-2
UID/VAT
CHE-106.639.997
Sector
Production of comestibles
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften; die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen; sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten; die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder. Haftung/Nachschusspflicht neu: Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Other company names
Past and translated company names
- Käsereigenossenschaft Oschwand bei Riedtwil
- Käsereigenossenschaft Schwand bei Riedtwil
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Käsereigenossenschaft Oschwand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1807753, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Oschwand, in Ochlenberg, CHE-106.639.997, Genossenschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2014, Publ. 1305809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bögli, Hans, von Seeberg, in Ochlenberg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, René, von Auenstein, in Oschwand (Ochlenberg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär und Kassier;
Sommer, Philipp, von Sumiswald, in Ochlenberg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier].
Publication number: 1305809, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Oschwand, in Ochlenberg, CHE-106.639.997, Genossenschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2010, S. 2, Publ. 5867890).
Domizil neu:
c/o Philipp Sommer, Wynigshaus 39, 3367 Ochlenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Rudolf, von Mülchi, in Oschwand (Gemeinde Ochlenberg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Gerber, Ulrich, von Heimiswil, in Oschwand (Gemeinde Seeberg), Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Scheuber, Joseph, von Wolfenschiessen, in Oschwand (Ochlenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Daniel, von Huttwil, in Ochlenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier];
Sommer, Philipp, von Sumiswald, in Ochlenberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Giger, Martina, von Felsberg, in Oschwand (Seeberg), Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Wälchli, Markus, von Ochlenberg, in Ochlenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publication number: 5867890, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Oschwand, in Ochlenberg, CH-053.5.003.232-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 88 vom 09.05.2005, S. 3, Publ. 2827634).
Statutenänderung:
29.04.2009.
Domizil neu:
c/o Hans Bögli, Spych, 3476 Oschwand.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Statutarisch umschriebene persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrag von CHF 5'000.--. Die Nachschusspflicht ist ausgeschlossen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Anschlag in der Sammelstelle, schriftlich oder Inserate im Amtsanzeiger. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 11.06.2009 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hans-Rudolf, von Hasle bei Burgdorf, in Ochlenberg (Oschwand), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheuber, Joseph, von Wolfenschiessen, in Oschwand (Ochlenberg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.