Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Armin Ritter
Breitenwaldstrasse 28
3414 Oberburg
Reports for Käsereigenossenschaft Breitenwald in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
01.01.1916
Deletion from the commercial register
07.11.2007
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Oberburg
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-053.5.001.065-3
UID/VAT
CHE-102.086.929
Sector
Production of comestibles
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Auf dem Weg genossenschaftlicher Selbsthilfe bezweckt sie die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch durch Erstellung und Unterhalt einer zweckmässig eingerichteten Käserei (Sammelstelle) und Betrieb derselben in eigener Regie oder durch einen Milchkäufer. Im übrigen vgl. Statuten.
Other company names
Past and translated company names
- Käsereigenossenschaft Breitenwald
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Käsereigenossenschaft Breitenwald in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4188700, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Breitenwald in Liquidation, in Oberburg, CH-053.5.001.065-3, Auf dem Weg genossenschaftlicher Selbsthilfe bezweckt sie die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch durch Erstellung und Unterhalt einer zweckmässig eingerichteten Käserei (Sammelstelle) usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2006, S. 3, Publ. 3222616). Die Liquidation ist beendet. Die Genossenschaft wird gelöscht .
Publication number: 3222616, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Breitenwald, in Oberburg, CH-053.5.001.065-3, Auf dem Weg genossenschaftlicher Selbsthilfe bezweckt sie die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch durch Erstellung und Unterhalt einer zweckmässig eingerichteten Käserei usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.1999, S. 8771).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Breitenwald in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Armin Ritter, Breitenwaldstrasse 28, 3414 Oberburg. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.12.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kobel, Werner, von Lützelflüh, in Oberburg, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritter, Armin, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritter, Samuel, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritter-Freiburghaus, Johann Ulrich, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Mitglied und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Breitenwald, in O b e r b u r g, Auf dem Weg genossenschaftlicher Selbsthilfe bezweckt sie die bestmögliche Verwertung der verfügbaren Milch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.1989, S. 2647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kobel, Johann, von Lützelflüh, in Oberburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Willy, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritter, Armin, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Ritter, Samuel, von Hasle bei Burgdorf, in Oberburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobel, Werner, von Lützelflüh, in Oberburg, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.