Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Bernhard Gübeli
Frankenstrasse 18
6003 Luzern
Reports for Joan Sutherland AG
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
15.03.1965
Deletion from the commercial register
23.04.2019
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Luzern
Commercial Registry Office
LU
Commercial register number
CH-100.3.009.675-7
UID/VAT
CHE-102.366.441
Sector
Recruiting agency services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Vermittlung, Vertretung und Anstellung der folgenden Personengruppen bzw. Auftragserteilung an solches darstellendes Bühnen-, Ballett- und Chorpersonal, Künstler und Musiker jeder Art, Autoren jeder Art, wie z.B. Komponisten, Schriftsteller, Librettisten, Arrangeure, Choreographen etc., Künstlerische Vorstände, wie z.B. Dirigenten, Direktoren, Regisseure, Ballettmeister, Kostüm- und Bühnenbildner etc.; Aufführung, Produktion, Organisation, Direktion, Inszenierung, Regieführung, Vermittlung, An- und Vekauf, Miete und Vermietung, Leihe von Aufführungen der interpretierenden und bildenden Kunst jeder Art sowie Aufnahmen von musikalischen Werken auf Tonträger jeder Art sowie auf Video-Reproduktionen; Gründung, Miete und Vermietung, Pacht und Verpachtung, Kauf und Verkauf sowie Führung von Unternehmungen der interpretierenden, bildenden und unterhaltenden Kunst jeder Art, inkl. Radio- und Fernsehunternehmungen sowie Unterhaltungsstätten jeder Art, Theater-, Musik- und Konzertagenturen, Verlagsanstalten; Wahrung von Urheberrechten, insbesondere auf dem Gebiet der interpretierenden, darstellenden und unterhaltenden Kunst; Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Unternehmungen; Beteiligungen.
Other company names
Past and translated company names
- Sutherland Joan Ltd
- Sutherland Joan SA
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Joan Sutherland AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1004614663, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Joan Sutherland AG, in Luzern, CHE-102.366.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2011, S.11, Publ. 6021368). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Richard Bonynge AG, in Luzern (CHE-102.359.895), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonynge, Adam Carl, australischer Staatsangehöriger, in Randwick (AU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6021368, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Joan Sutherland AG, in Luzern, CH-100.3.009.675-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2010, S. 10, Publ. 5885460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonynge, Richard Alan, australischer Staatsangehöriger, in Montreux, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bonynge, Adam Carl, australischer Staatsangehöriger, in Randwick (AU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gübeli, Bernhard, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5885460, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Joan Sutherland AG, in Luzern, CH-100.3.009.675-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2008, S. 10, Publ. 4468590).
Statutenänderung:
29.10.2010.
Zweck neu:
Vermittlung, Vertretung und Anstellung der folgenden Personengruppen bzw. Auftragserteilung an solches darstellendes Bühnen-, Ballett- und Chorpersonal, Künstler und Musiker jeder Art, Autoren jeder Art, wie z.B. Komponisten, Schriftsteller, Librettisten, Arrangeure, Choreographen etc., Künstlerische Vorstände, wie z.B. Dirigenten, Direktoren, Regisseure, Ballettmeister, Kostüm- und Bühnenbildner etc.;
Aufführung, Produktion, Organisation, Direktion, Inszenierung, Regieführung, Vermittlung, An- und Vekauf, Miete und Vermietung, Leihe von Aufführungen der interpretierenden und bildenden Kunst jeder Art sowie Aufnahmen von musikalischen Werken auf Tonträger jeder Art sowie auf Video-Reproduktionen;
Gründung, Miete und Vermietung, Pacht und Verpachtung, Kauf und Verkauf sowie Führung von Unternehmungen der interpretierenden, bildenden und unterhaltenden Kunst jeder Art, inkl. Radio- und Fernsehunternehmungen sowie Unterhaltungsstätten jeder Art, Theater-, Musik- und Konzertagenturen, Verlagsanstalten;
Wahrung von Urheberrechten, insbesondere auf dem Gebiet der interpretierenden, darstellenden und unterhaltenden Kunst;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften und Unternehmungen;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief, Fax oder E-Mail. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonynge-Sutherland, Joan, australische Staatsangehörige, in Montreux, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TFI Treuhand AG, in Sempach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gübeli, Bernhard, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].